皇瑋水電行
皇瑋水電行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 01777578 |
登記地址 | 臺北市大安區和平東路3段1巷21弄臨3號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 大安區 和平東路3段 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 1989-11-29 |
變更日期 | 1991-01-14 |
資本額總額 | 90,000元 |
負責人或代表人 | 陳梅花 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
皇瑋水電行的簡介
皇瑋水電行位於臺北市大安區,營業登記地址:臺北市大安區和平東路3段1巷21弄臨3號1樓,皇瑋水電行的統一編號:01777578,皇瑋水電行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:90,000元,成立時間於1989-11-29登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
皇瑋水電行經濟部商業司登記所營事業項目
經營有關水電材料冷氣之買賣
同姓名董監事 陳梅花 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 5 筆) (或要: 董監事資料集 陳梅花)陳梅花 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 委洲有限公司 | 統一編號: 16541740 |
陳梅花 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 鵬翰工業股份有限公司 | 統一編號: 23399419 |
劉陳梅花 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 鑛銓金屬股份有限公司 | 統一編號: 81192823 |
劉陳梅花 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天富國際事業股份有限公司 | 統一編號: 89268108 |
陳梅花 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 合勝旅行社股份有限公司 | 統一編號: 90257234 |
陳梅花職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 委洲有限公司 | 統一編號: 16541740 |
陳梅花職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 鵬翰工業股份有限公司 | 統一編號: 23399419 |
劉陳梅花職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 鑛銓金屬股份有限公司 | 統一編號: 81192823 |
劉陳梅花職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天富國際事業股份有限公司 | 統一編號: 89268108 |
陳梅花職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 合勝旅行社股份有限公司 | 統一編號: 90257234 |
[ 搜尋 陳梅花 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 陳梅花 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 陳梅花)陳梅花 | 公司名稱: 藝彫企業股份有限公司 | 到職日期: 0710924 | 統一編號: 49782924 |
陳梅花 | 公司名稱: 合勝旅行社股份有限公司 | 到職日期: 1110407 | 統一編號: 90257234 |
陳梅花公司名稱: 藝彫企業股份有限公司 | 到職日期: 0710924 | 統一編號: 49782924 |
陳梅花公司名稱: 合勝旅行社股份有限公司 | 到職日期: 1110407 | 統一編號: 90257234 |
[ 搜尋 陳梅花 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 陳梅花 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 陳梅花)龍情墨藝—中華梨韻創作學會書畫聯展 | (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
龍情墨藝—中華梨韻創作學會書畫聯展 | (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
巴萊傳播有限公司 | 公司統編: 83483832 | 新北市永和區文化路149巷6號4樓 | 設立核准日期: 20200318 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
合勝旅行社 | 電話: 02 27119488 | 公司地址: 臺北市,松山區,南京東路3段346之3號4樓 | 英文名稱: Fun Voyage travel service Co.,Ltd. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
陳梅花 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 委洲有限公司 | 統一編號: 16541740 @ 董監事資料集 |
陳梅花 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 鵬翰工業股份有限公司 | 統一編號: 23399419 @ 董監事資料集 |
劉陳梅花 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 鑛銓金屬股份有限公司 | 統一編號: 81192823 @ 董監事資料集 |
劉陳梅花 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天富國際事業股份有限公司 | 統一編號: 89268108 @ 董監事資料集 |
龍情墨藝—中華梨韻創作學會書畫聯展(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
龍情墨藝—中華梨韻創作學會書畫聯展(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
巴萊傳播有限公司公司統編: 83483832 | 新北市永和區文化路149巷6號4樓 | 設立核准日期: 20200318 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
合勝旅行社電話: 02 27119488 | 公司地址: 臺北市,松山區,南京東路3段346之3號4樓 | 英文名稱: Fun Voyage travel service Co.,Ltd. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
陳梅花職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 委洲有限公司 | 統一編號: 16541740 @ 董監事資料集 |
陳梅花職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 鵬翰工業股份有限公司 | 統一編號: 23399419 @ 董監事資料集 |
劉陳梅花職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 鑛銓金屬股份有限公司 | 統一編號: 81192823 @ 董監事資料集 |
劉陳梅花職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天富國際事業股份有限公司 | 統一編號: 89268108 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 陳梅花 開放資料... ]
皇瑋水電行的地圖
皇瑋水電行的地址位於
臺北市大安區和平東路3段1巷21弄臨3號1樓開啟Google地圖視窗皇瑋水電行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
仁安藥局 統一編號: 01737680 | 黃松輝 | 歇業 - 獨資 | 臺北市大安區和平東路2段18巷2號1樓 |
宇宙光視聽社 統一編號: 01737788 | 金明瑋 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市大安區和平東路2段24號8樓 |
科技書訊雜誌社 統一編號: 01737892 | 高源益 | 歇業 - 獨資 | 臺北市大安區和平東路2段107巷25之1號1樓 |
惠良藥局 統一編號: 01737909 | 許碩辰 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064216596) | 臺北市大安區和平東路3段93之1號1樓 |
主人翁雜誌社 統一編號: 01737984 | 洪美珍 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市大安區和平東路3段263巷13號6樓 |
認識美國雜誌社 統一編號: 01738034 | 彭文蓉 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市大安區和平東路3段63號6樓之2 |
靈糧書房 統一編號: 01738962 | 王文斌 | 歇業 - 獨資 | 臺北市大安區和平東路2段24號1樓 |
統力兒童遊樂場 統一編號: 01739152 | 洪炳霖 | 歇業 - 獨資 | 臺北市大安區和平東路3段99號1樓 |
天心商行 統一編號: 01739168 | 顏金松 | 歇業 - 獨資 | 臺北市大安區和平東路1段195號4樓 |
乾漢堂陶瓷藝術行 統一編號: 01739287 | 李麗華 | 歇業 - 獨資 | 臺北市大安區和平東路1段81號1樓 |
仁安藥局 統一編號: 01737680 | 負責人: 黃松輝 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
宇宙光視聽社 統一編號: 01737788 | 負責人: 金明瑋 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
科技書訊雜誌社 統一編號: 01737892 | 負責人: 高源益 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
惠良藥局 統一編號: 01737909 | 負責人: 許碩辰 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064216596) |
主人翁雜誌社 統一編號: 01737984 | 負責人: 洪美珍 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
認識美國雜誌社 統一編號: 01738034 | 負責人: 彭文蓉 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
靈糧書房 統一編號: 01738962 | 負責人: 王文斌 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
統力兒童遊樂場 統一編號: 01739152 | 負責人: 洪炳霖 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
天心商行 統一編號: 01739168 | 負責人: 顏金松 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
乾漢堂陶瓷藝術行 統一編號: 01739287 | 負責人: 李麗華 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺北市大安區和平東路 地址的商工登記... ]