一品廚具行
一品廚具行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 01694520 |
登記地址 | 臺北市文山區羅斯福路5段47號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 文山區 羅斯福路5段 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 1987-12-08 |
變更日期 | 1989-09-04 |
資本額總額 | 90,000元 |
負責人或代表人 | 林信成 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
一品廚具行的簡介
一品廚具行位於臺北市文山區,營業登記地址:臺北市文山區羅斯福路5段47號1樓,一品廚具行的統一編號:01694520,一品廚具行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:90,000元,成立時間於1987-12-08登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
一品廚具行經濟部商業司登記所營事業項目
1,各種廚具及抽油機、瓦斯爐(液化瓦斯除外)熱水器和各種櫥房用品買賣業務
同姓名董監事 林信成 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林信成)林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 愛發斯特生物科技國際有限公司 | 統一編號: 12636920 |
林信成 | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達欣工程股份有限公司 | 統一編號: 18997007 |
林信成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 曜羽科技股份有限公司 | 統一編號: 28093438 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 人誠投資有限公司 | 統一編號: 42857723 |
林信成 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 人誠文創股份有限公司 | 統一編號: 43808089 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鼎燁國際投資有限公司 | 統一編號: 54067251 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 太磐國際開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536006 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 永大展有限公司 | 統一編號: 84512151 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 愛發斯特生物科技國際有限公司 | 統一編號: 12636920 |
林信成職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達欣工程股份有限公司 | 統一編號: 18997007 |
林信成職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 曜羽科技股份有限公司 | 統一編號: 28093438 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 人誠投資有限公司 | 統一編號: 42857723 |
林信成職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 人誠文創股份有限公司 | 統一編號: 43808089 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鼎燁國際投資有限公司 | 統一編號: 54067251 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 太磐國際開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536006 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 永大展有限公司 | 統一編號: 84512151 |
[ 搜尋 林信成 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林信成 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林信成)林信成 | 公司名稱: 士林開發股份有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 05147030 |
林信成公司名稱: 士林開發股份有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 05147030 |
[ 搜尋 林信成 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林信成 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林信成)e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」 | (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」 | (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
士林開發股份有限公司 | 總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
林信成食品工廠 | 主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
士林開發股份有限公司總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
林信成食品工廠主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林信成 開放資料... ]
一品廚具行的地圖
一品廚具行的地址位於
臺北市文山區羅斯福路5段47號1樓開啟Google地圖視窗一品廚具行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
佳昌水電行 統一編號: 04895629 | 陳春東 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市文山區羅斯福路5段285號1樓 |
雅式設計社 統一編號: 04895769 | 史南橋 | 歇業 - 獨資 | 臺北市文山區羅斯福路5段170巷31號 |
旋音琴社 統一編號: 04895873 | 祁瓊娣 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市文山區羅斯福路5段190之3號2樓 |
日帥理髮廳 統一編號: 04895901 | 林金海 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市文山區羅斯福路5段204號1樓 |
涵秀閣餐廳 統一編號: 04895971 | 賴志明 | 歇業 - 獨資 | 臺北市文山區羅斯福路5段108號1樓 |
川華汽車電機行 統一編號: 04896113 | 李華 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市文山區羅斯福路6段320號 |
優美鋼製家具行 統一編號: 04896325 | 邱練秀蘭 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市文山區羅斯福路5段71號1樓 |
玉馬輪汽車材料行 統一編號: 04896367 | 陳再發 | 歇業 - 獨資 | 臺北市文山區羅斯福路5段257號1樓 |
英裕水電行 統一編號: 04896438 | 江森雄 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市文山區羅斯福路6段271號1樓 |
力太行 統一編號: 04896508 | 陳飛福 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市文山區羅斯福路5段33號1樓 |
佳昌水電行 統一編號: 04895629 | 負責人: 陳春東 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
雅式設計社 統一編號: 04895769 | 負責人: 史南橋 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
旋音琴社 統一編號: 04895873 | 負責人: 祁瓊娣 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
日帥理髮廳 統一編號: 04895901 | 負責人: 林金海 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
涵秀閣餐廳 統一編號: 04895971 | 負責人: 賴志明 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
川華汽車電機行 統一編號: 04896113 | 負責人: 李華 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
優美鋼製家具行 統一編號: 04896325 | 負責人: 邱練秀蘭 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
玉馬輪汽車材料行 統一編號: 04896367 | 負責人: 陳再發 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
英裕水電行 統一編號: 04896438 | 負責人: 江森雄 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
力太行 統一編號: 04896508 | 負責人: 陳飛福 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
[ 更多 臺北市文山區羅斯福路 地址的商工登記... ]