姿玲服飾行
姿玲服飾行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 01545326 |
登記地址 | 臺北市松山區民生東路1040之6號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 松山區 民生東路 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 1987-05-14 |
變更日期 | 1991-01-24 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 吳淑真 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
姿玲服飾行的簡介
姿玲服飾行位於臺北市松山區,營業登記地址:臺北市松山區民生東路1040之6號1樓,姿玲服飾行的統一編號:01545326,姿玲服飾行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於1987-05-14登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
姿玲服飾行經濟部商業司登記所營事業項目
各種服飾買賣
同姓名董監事 吳淑真 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳淑真)吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 富水產業股份有限公司 | 統一編號: 31149864 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 戲蛙科技股份有限公司 | 統一編號: 42633301 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鎧握興業有限公司 | 統一編號: 42732323 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 家家環保清潔事業有限公司 | 統一編號: 45892961 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 鎰昌洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 47302218 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 躍林企業股份有限公司 | 統一編號: 52306256 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 富水產業股份有限公司 | 統一編號: 31149864 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 戲蛙科技股份有限公司 | 統一編號: 42633301 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鎧握興業有限公司 | 統一編號: 42732323 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 家家環保清潔事業有限公司 | 統一編號: 45892961 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 鎰昌洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 47302218 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 躍林企業股份有限公司 | 統一編號: 52306256 |
[ 搜尋 吳淑真 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳淑真 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳淑真)吳淑真 | 公司名稱: 馥裕商旅股份有限公司 | 到職日期: 1130320 | 統一編號: 52506698 |
卓吳淑真 | 公司名稱: 國雅實業廠股份有限公司 | 到職日期: 0930418 | 統一編號: 73687219 |
吳淑真公司名稱: 馥裕商旅股份有限公司 | 到職日期: 1130320 | 統一編號: 52506698 |
卓吳淑真公司名稱: 國雅實業廠股份有限公司 | 到職日期: 0930418 | 統一編號: 73687219 |
[ 搜尋 吳淑真 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳淑真 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳淑真)藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
丰盛儲物管理顧問有限公司 | 公司統編: 83588168 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 設立核准日期: 20200610 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 電話: 0910233849 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、大漿果、小漿果、柑桔、其他 | 證書效期: 2025/03/13 | 新北市雙溪區平林里6鄰外平林25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 @ 董監事資料集 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
丰盛儲物管理顧問有限公司公司統編: 83588168 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 設立核准日期: 20200610 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 @ 董監事資料集 |
吳淑真電話: 0910233849 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、大漿果、小漿果、柑桔、其他 | 證書效期: 2025/03/13 | 新北市雙溪區平林里6鄰外平林25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 @ 董監事資料集 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 @ 董監事資料集 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳淑真 開放資料... ]
姿玲服飾行的地圖
姿玲服飾行的地址位於
臺北市松山區民生東路1040之6號1樓開啟Google地圖視窗姿玲服飾行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
楊氏速讀出版社 統一編號: 01077435 | 楊依儒 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1124111269) | 臺北市松山區民生東路5段153之12號 |
風範出版社 統一編號: 01081352 | 吳林英美 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市松山區民生東路1010號7樓之3 |
蜜思屋服飾號 統一編號: 01086455 | 王黃貞惠 | 歇業 - 獨資 | 臺北市松山區民生東路5段202號︹之10︺1樓 |
珍玉坊寶飾銀樓有限公司 統一編號: 01175111 | 高本榕 | 核准設立 | 臺北市松山區民生東路4段79之1號1樓 |
東進印刷有限公司 統一編號: 01175219 | 廢止 (106年11月03日 府產業商字 第10636531000號) | 臺北市松山區民生東路1041號14樓3室 | |
惠口食品行 統一編號: 01187756 | 林宗源 | 歇業 - 合夥 | 臺北市松山區民生東路771號1樓 |
加茵企業有限公司 統一編號: 01190393 | 解散 (080年08月13日 字 第號) | 臺北市松山區民生東路995巷4弄22號1樓 | |
朱明洋行 統一編號: 01204951 | 明月 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市松山區民生東路990巷3號9樓之7 |
西歐有聲出版社 統一編號: 01207818 | 陳瑞龍 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市松山區民生東路1033號15樓之2 |
雷絲美容院 統一編號: 01214803 | 李陳清華 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市中山區民生東路3段112號1樓 |
楊氏速讀出版社 統一編號: 01077435 | 負責人: 楊依儒 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1124111269) |
風範出版社 統一編號: 01081352 | 負責人: 吳林英美 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
蜜思屋服飾號 統一編號: 01086455 | 負責人: 王黃貞惠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
珍玉坊寶飾銀樓有限公司 統一編號: 01175111 | 負責人: 高本榕 | 狀態: 核准設立 |
東進印刷有限公司 統一編號: 01175219 | 狀態: 廢止 (106年11月03日 府產業商字 第10636531000號) |
惠口食品行 統一編號: 01187756 | 負責人: 林宗源 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
加茵企業有限公司 統一編號: 01190393 | 狀態: 解散 (080年08月13日 字 第號) |
朱明洋行 統一編號: 01204951 | 負責人: 明月 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
西歐有聲出版社 統一編號: 01207818 | 負責人: 陳瑞龍 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
雷絲美容院 統一編號: 01214803 | 負責人: 李陳清華 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 臺北市松山區民生東路 地址的商工登記... ]