台北書畫院
台北書畫院的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 01136075 |
登記地址 | 臺北市大同區長安西路261號3樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 大同區 長安西路 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 1988-05-18 |
變更日期 | 2023-05-01 |
資本額總額 | 300,000元 |
負責人或代表人 | 蔡愛珠 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124105945) |
登記種類 | 商業登記 |
台北書畫院的簡介
台北書畫院位於臺北市大同區,營業登記地址:臺北市大同區長安西路261號3樓,台北書畫院的統一編號:01136075,台北書畫院的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:100,000元,成立時間於1987-07-17登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124105945)。
報紙業 ■ 通訊稿業 ■ 雜誌(期刊)出版業 ■ 圖書出版業 ■ 有聲出版業 ■ 軟體出版業 ■ 其他出版業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
台北書畫院財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
581211,實體雜誌及期刊出版
台北書畫院經濟部商業司登記所營事業項目
J303010,雜誌(期刊)出版業,J304010,圖書出版業,J601010,藝文服務業,F109070,文教、樂器、育樂用品批發業,F209060,文教、樂器、育樂用品零售業,I301030,電子資訊供應服務業,I301020,資料處理服務業
台北書畫院的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年10月商業變更登記清單2014-10-31 | 書友雜誌社 | 張炳煌 | 300000 | 獨資 | 1030017005 | 臺北市大同區長安西路261號3樓 |
■ 記錄於 106年06月商業變更登記清單2017-06-09 | 台北書畫院 | 張炳煌 | 300000 | 獨資 | 1064208557 | 臺北市大同區長安西路261號3樓 |
■ 記錄於 112年05月商業變更登記清單2023-05-01 | 台北書畫院 | 蔡愛珠 | 300000 | 獨資 | 1124105945 | 臺北市大同區長安西路261號3樓 |
■ 記錄於 103年10月商業變更登記清單變更日期: 2014-10-31 | 商業名稱: 書友雜誌社 | 負責人: 張炳煌 | 資本額: 300000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1030017005 | 商業所在地: 臺北市大同區長安西路261號3樓 |
■ 記錄於 106年06月商業變更登記清單變更日期: 2017-06-09 | 商業名稱: 台北書畫院 | 負責人: 張炳煌 | 資本額: 300000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1064208557 | 商業所在地: 臺北市大同區長安西路261號3樓 |
■ 記錄於 112年05月商業變更登記清單變更日期: 2023-05-01 | 商業名稱: 台北書畫院 | 負責人: 蔡愛珠 | 資本額: 300000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1124105945 | 商業所在地: 臺北市大同區長安西路261號3樓 |
同姓名董監事 蔡愛珠 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 董監事資料集 蔡愛珠)蔡愛珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 班捷企業股份有限公司 | 統一編號: 01457630 |
蔡愛珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新豐輪胎股份有限公司 | 統一編號: 23915625 |
蔡愛珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 喬羚有限公司 | 統一編號: 90614958 |
蔡愛珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 班捷企業股份有限公司 | 統一編號: 01457630 |
蔡愛珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新豐輪胎股份有限公司 | 統一編號: 23915625 |
蔡愛珠職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 喬羚有限公司 | 統一編號: 90614958 |
[ 搜尋 蔡愛珠 | 董監事資料集 開放資料... ]
地址 臺北市大同區長安西路261號3樓 - 政府開放資料
(以下顯示 4 筆) (或要: 所有 臺北市大同區長安西路261號3樓)台灣佛教傳道協會 | 統一編號: 14683125 | 電話號碼: 02-87523636 | 臺北市大同區長安西路261號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
中華民國書學會 | OID: 2.16.886.119.101559 | 電話: 02-25585236 | 地址: 臺北市大同區長安西路261號3樓 | DN: o=中華民國書學會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
中華民國書學會 | 團體會址: 臺北市大同區長安西路261號3樓 | 成立日期: 0790218 | 理事長: 王為權 @ 全國性人民團體名冊 |
台灣佛教傳道協會 | 團體會址: 臺北市大同區長安西路261號3樓 | 成立日期: 0900112 | 理事長: 張炳煌 @ 全國性人民團體名冊 |
台灣佛教傳道協會統一編號: 14683125 | 電話號碼: 02-87523636 | 臺北市大同區長安西路261號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
中華民國書學會OID: 2.16.886.119.101559 | 電話: 02-25585236 | 地址: 臺北市大同區長安西路261號3樓 | DN: o=中華民國書學會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
中華民國書學會團體會址: 臺北市大同區長安西路261號3樓 | 成立日期: 0790218 | 理事長: 王為權 @ 全國性人民團體名冊 |
台灣佛教傳道協會團體會址: 臺北市大同區長安西路261號3樓 | 成立日期: 0900112 | 理事長: 張炳煌 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋 臺北市大同區長安西路261號3樓 開放資料... ]
姓名 蔡愛珠 - 政府開放資料
(以下顯示 5 筆) (或要: 所有 蔡愛珠)e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
蔡愛珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 班捷企業股份有限公司 | 統一編號: 01457630 @ 董監事資料集 |
蔡愛珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新豐輪胎股份有限公司 | 統一編號: 23915625 @ 董監事資料集 |
蔡愛珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 喬羚有限公司 | 統一編號: 90614958 @ 董監事資料集 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
蔡愛珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 班捷企業股份有限公司 | 統一編號: 01457630 @ 董監事資料集 |
蔡愛珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新豐輪胎股份有限公司 | 統一編號: 23915625 @ 董監事資料集 |
蔡愛珠職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 喬羚有限公司 | 統一編號: 90614958 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 蔡愛珠 開放資料... ]
台北書畫院的地圖
台北書畫院的地址位於
臺北市大同區長安西路261號3樓開啟Google地圖視窗台北書畫院附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
欣心股份有限公司 統一編號: 16166097 | 解散 (092年01月23日 府建商字 第092042890號) | 臺北市大同區長安西路342號5樓 | |
逸彩企業有限公司 統一編號: 16168659 | 陳重成 | 核准設立 | 臺北市大同區長安西路78巷4弄2之1號2樓 |
柏富航空貨運承攬股份有限公司 統一編號: 16169046 | 解散 (088年08月05日 建商二字 第88321649號) | 臺北市大同區長安西路84號5樓之3 | |
騰鉅企業有限公司 統一編號: 16169756 | 解散 (094年07月25日 府建商字 第09411535610號) | 臺北市大同區長安西路119號8樓 | |
祥燿投資股份有限公司 統一編號: 16172020 | 莊燿銘 | 核准設立 | 臺北市大同區長安西路289號2樓 |
中清建設有限公司 統一編號: 16173533 | 解散 (098年06月30日 府產業商字 第09886036300號) | 臺北市大同區長安西路52巷20號9樓 | |
昶開影藝有限公司 統一編號: 16175053 | 解散 (095年10月25日 府建商字 第09584749200號) | 臺北市大同區長安西路56號4樓 | |
緗德貿易股份有限公司 統一編號: 16176010 | 解散 (093年11月25日 府建商字 第09324331700號) | 臺北市大同區長安西路45之1號2樓之3 | |
俊威股份有限公司 統一編號: 16178930 | 解散 (088年07月09日 建商二字 第88310271號) | 臺北市大同區長安西路287號4樓之2 | |
好得寶國際基因科技股份有限公司 統一編號: 16286282 | 解散 (093年06月17日 府建商字 第09312424300號) | 臺北市大同區長安西路88號5樓 |
欣心股份有限公司 統一編號: 16166097 | 狀態: 解散 (092年01月23日 府建商字 第092042890號) |
逸彩企業有限公司 統一編號: 16168659 | 負責人: 陳重成 | 狀態: 核准設立 |
柏富航空貨運承攬股份有限公司 統一編號: 16169046 | 狀態: 解散 (088年08月05日 建商二字 第88321649號) |
騰鉅企業有限公司 統一編號: 16169756 | 狀態: 解散 (094年07月25日 府建商字 第09411535610號) |
祥燿投資股份有限公司 統一編號: 16172020 | 負責人: 莊燿銘 | 狀態: 核准設立 |
中清建設有限公司 統一編號: 16173533 | 狀態: 解散 (098年06月30日 府產業商字 第09886036300號) |
昶開影藝有限公司 統一編號: 16175053 | 狀態: 解散 (095年10月25日 府建商字 第09584749200號) |
緗德貿易股份有限公司 統一編號: 16176010 | 狀態: 解散 (093年11月25日 府建商字 第09324331700號) |
俊威股份有限公司 統一編號: 16178930 | 狀態: 解散 (088年07月09日 建商二字 第88310271號) |
好得寶國際基因科技股份有限公司 統一編號: 16286282 | 狀態: 解散 (093年06月17日 府建商字 第09312424300號) |
[ 更多 臺北市大同區長安西路 地址的商工登記... ]