安晟永續顧問有限公司
安晟永續顧問有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 93734648 |
登記地址 | 臺南市中西區民權路3段174號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 中西區 藥王里 民權路3段 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2024-02-07 |
變更日期 | 2024-03-05 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 蔡鎮安 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
安晟永續顧問有限公司的簡介
安晟永續顧問有限公司位於臺南市中西區,營業登記地址:臺南市中西區藥王里民權路3段174號1樓,安晟永續顧問有限公司的統一編號:93734648,安晟永續顧問有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:200,000元,成立時間於2024-02-07登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
工程技術顧問業 ■ 農、林、漁、畜牧顧問業 ■ 工、礦顧問業 ■ 食品顧問業 ■ 航空顧問業 ■ 紡織顧問業 ■ 造船顧問業 ■ 投資顧問業 ■ 管理顧問業 ■ 藝術品諮詢顧問業 ■ 其他顧問服務業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
安晟永續顧問有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
702099,其他管理顧問
安晟永續顧問有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
I103060,管理顧問業,I199990,其他顧問服務業,I401010,一般廣告服務業,I501010,產品設計業,I599990,其他設計業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
安晟永續顧問有限公司之董監事資料集
[1] 安晟永續顧問有限公司董監事資料集統一編號 | 93734648 |
公司名稱 | 安晟永續顧問有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 蔡鎮安 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200000 |
統一編號: 93734648 |
公司名稱: 安晟永續顧問有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 蔡鎮安 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 200000 |
[ 所有相關搜尋: 安晟永續顧問有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
安晟永續顧問有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 113年02月公司設立登記清單2024-02-07 | 安晟永續顧問有限公司 | 蔡鎮安 | 200000 | 臺南市北區開元路485巷41弄12號7樓之9 |
■ 記錄於 113年03月公司變更登記清單2024-03-05 | 安晟永續顧問有限公司 | 蔡鎮安 | 200000 | 臺南市中西區民權路3段174號1樓 |
■ 記錄於 113年02月公司設立登記清單核准設立日期: 2024-02-07 | 公司名稱: 安晟永續顧問有限公司 | 代表人: 蔡鎮安 | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺南市北區開元路485巷41弄12號7樓之9 |
■ 記錄於 113年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2024-03-05 | 公司名稱: 安晟永續顧問有限公司 | 代表人: 蔡鎮安 | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺南市中西區民權路3段174號1樓 |
同姓名董監事 蔡鎮安 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 6 筆) (或要: 董監事資料集 蔡鎮安)蔡鎮安 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 吉安自動化科技股份有限公司 | 統一編號: 16925295 |
蔡鎮安 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 丞豐投資股份有限公司 | 統一編號: 28532302 |
蔡鎮安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 潔協有限公司 | 統一編號: 53432816 |
蔡鎮安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 揚城有限公司 | 統一編號: 54725902 |
蔡鎮安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 預見企業有限公司 | 統一編號: 85054245 |
蔡鎮安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 正邑有限公司 | 統一編號: 90478969 |
蔡鎮安職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 吉安自動化科技股份有限公司 | 統一編號: 16925295 |
蔡鎮安職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 丞豐投資股份有限公司 | 統一編號: 28532302 |
蔡鎮安職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 潔協有限公司 | 統一編號: 53432816 |
蔡鎮安職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 揚城有限公司 | 統一編號: 54725902 |
蔡鎮安職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 預見企業有限公司 | 統一編號: 85054245 |
蔡鎮安職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 正邑有限公司 | 統一編號: 90478969 |
[ 搜尋 蔡鎮安 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 蔡鎮安 - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 所有 蔡鎮安)鎮安診所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/07/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 7156166 | 機構負責人姓名: 蔡鎮安 | 機構代碼: B21500229 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區輔仁路116號 @ 長照ABC據點 |
鎮安診所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20200729 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 7156166 | 機構負責人姓名: 蔡鎮安 | 機構代碼: B21500229 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區輔仁路116號 @ 長照ABC據點 |
蔡鎮安 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 吉安自動化科技股份有限公司 | 統一編號: 16925295 @ 董監事資料集 |
強政科技股份有限公司 | 負責人: 蔡鎮安 | 統一編號: 24391718 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市岡山區程香里岡燕路521號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
蔡鎮安 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 丞豐投資股份有限公司 | 統一編號: 28532302 @ 董監事資料集 |
蔡鎮安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 潔協有限公司 | 統一編號: 53432816 @ 董監事資料集 |
蔡鎮安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 揚城有限公司 | 統一編號: 54725902 @ 董監事資料集 |
鎮安診所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/07/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 7156166 | 機構負責人姓名: 蔡鎮安 | 機構代碼: B21500229 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區輔仁路116號 @ 長照ABC據點 |
鎮安診所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20200729 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 7156166 | 機構負責人姓名: 蔡鎮安 | 機構代碼: B21500229 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區輔仁路116號 @ 長照ABC據點 |
蔡鎮安職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 吉安自動化科技股份有限公司 | 統一編號: 16925295 @ 董監事資料集 |
強政科技股份有限公司負責人: 蔡鎮安 | 統一編號: 24391718 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市岡山區程香里岡燕路521號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
蔡鎮安職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 丞豐投資股份有限公司 | 統一編號: 28532302 @ 董監事資料集 |
蔡鎮安職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 潔協有限公司 | 統一編號: 53432816 @ 董監事資料集 |
蔡鎮安職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 揚城有限公司 | 統一編號: 54725902 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 蔡鎮安 開放資料... ]
安晟永續顧問有限公司的地圖
安晟永續顧問有限公司的地址位於
臺南市中西區藥王里民權路3段174號1樓開啟Google地圖視窗安晟永續顧問有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
床研所有限公司台南營業所 統一編號: 85765239 | 臺南市中西區藥王里民權路3段194號1樓 | ||
芯語家櫻花瑪瑙工作室 統一編號: 85907954 | 李紫薇 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110028647) | 臺南市中西區藥王里民權路3段194號4樓之8 |
美萊茵旅宿 統一編號: 85953680 | 吳武雄 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110036398) | 臺南市中西區藥王里民權路3段197號 |
名世開發有限公司 統一編號: 86253073 | 解散 (104年07月23日 府經工商字 第1040700334號) | 臺南市中西區藥王里民權路三段270號1樓 | |
勝一美食店 統一編號: 87845224 | 王茂蘭 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市中西區民權里金華路4段12號1樓 |
博生堂中藥房 統一編號: 87845462 | 楊兆仁 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110029827) | 臺南市中西區藥王里民權路3段118號1樓 |
富立文具商行 統一編號: 87854291 | 林王麗花 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市中西區藥王里民權路3段262號1樓 |
宥嘉餐飲 統一編號: 88963450 | 臺南市中西區藥王里民權路3段183號 | ||
春興藥行 統一編號: 88969004 | 吳凱融 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101574751) | 臺南市中西區藥王里民權路3段170號1樓 |
得桂企業社 統一編號: 88992096 | 蔡淙暉 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市中西區藥王里民權路3段194號7樓之7 |
床研所有限公司台南營業所 統一編號: 85765239 |
芯語家櫻花瑪瑙工作室 統一編號: 85907954 | 負責人: 李紫薇 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110028647) |
美萊茵旅宿 統一編號: 85953680 | 負責人: 吳武雄 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110036398) |
名世開發有限公司 統一編號: 86253073 | 狀態: 解散 (104年07月23日 府經工商字 第1040700334號) |
勝一美食店 統一編號: 87845224 | 負責人: 王茂蘭 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
博生堂中藥房 統一編號: 87845462 | 負責人: 楊兆仁 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110029827) |
富立文具商行 統一編號: 87854291 | 負責人: 林王麗花 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
宥嘉餐飲 統一編號: 88963450 |
春興藥行 統一編號: 88969004 | 負責人: 吳凱融 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101574751) |
得桂企業社 統一編號: 88992096 | 負責人: 蔡淙暉 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 臺南市中西區藥王里民權路 地址的商工登記... ]