銘瑩實業有限公司
銘瑩實業有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 89233707 |
登記地址 | 新北市新莊區中港三街97號4樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 新莊區 中港三街 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 1994-08-10 |
變更日期 | 2016-01-13 |
資本額總額 | 3,000,000元 |
負責人或代表人 | 黃麗玉 |
公司狀態 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-28) |
登記種類 | 公司登記 |
銘瑩實業有限公司的簡介
銘瑩實業有限公司位於新北市新莊區,營業登記地址:新北市新莊區中港三街97號4樓,銘瑩實業有限公司的統一編號:89233707,銘瑩實業有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:3,000,000元,成立時間於1994-08-10登記設立,商業司營業登記狀態:解散 (核准解散日期: 2020-12-28)。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
萬里區 ■ 金山區 ■ 板橋區 ■ 汐止區 ■ 深坑區 ■ 石碇區 ■ 瑞芳區 ■ 平溪區 ■ 雙溪區 ■ 貢寮區 ■ 新店區 ■ 坪林區 ■ 烏來區 ■ 永和區 ■ 中和區 ■ 土城區 ■ 三峽區 ■ 樹林區 ■ 鶯歌區 ■ 三重區 ■ 新莊區 ■ 泰山區 ■ 林口區 ■ 蘆洲區 ■ 五股區 ■ 八里區 ■ 淡水區 ■ 三芝區 ■ 石門區
銘瑩實業有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
731013,公開展示廣告
銘瑩實業有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
廣告工程之設計及施工業務。(許可業務除外)
銘瑩實業有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 105年01月公司變更登記清單2016-01-13 | 銘瑩實業有限公司 | 黃麗玉 | 3000000 | 新北市新莊區中港三街97號4樓 |
■ 記錄於 109年12月公司解散登記清單1994-08-10 ~ 2020-12-28 | 銘瑩實業有限公司 | 3000000 | 新北市新莊區中港三街97號4樓 |
■ 記錄於 105年01月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-01-13 | 公司名稱: 銘瑩實業有限公司 | 代表人: 黃麗玉 | 資本額: 3000000 | 公司所在地: 新北市新莊區中港三街97號4樓 |
■ 記錄於 109年12月公司解散登記清單核准設立日期: 1994-08-10 | 核准解散日期: 2020-12-28 | 公司名稱: 銘瑩實業有限公司 | 代表人: | 資本額: 3000000 | 公司所在地: 新北市新莊區中港三街97號4樓 |
同姓名董監事 黃麗玉 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 黃麗玉)黃麗玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 玉霖營造有限公司 | 統一編號: 23402266 |
黃麗玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 玉坊有限公司 | 統一編號: 27454948 |
黃麗玉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
黃麗玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 樺豐通信有限公司 | 統一編號: 12563237 |
黃麗玉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 泓洲國際科技股份有限公司 | 統一編號: 12811454 |
黃麗玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆和企業有限公司 | 統一編號: 13150017 |
黃麗玉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 六甫企業股份有限公司 | 統一編號: 21250263 |
黃麗玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎其企業有限公司 | 統一編號: 21265815 |
蔡黃麗玉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 登發股份有限公司 | 統一編號: 22794530 |
黃麗玉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合利工業股份有限公司 | 統一編號: 22997893 |
黃麗玉職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 玉霖營造有限公司 | 統一編號: 23402266 |
黃麗玉職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 玉坊有限公司 | 統一編號: 27454948 |
黃麗玉職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
黃麗玉職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 樺豐通信有限公司 | 統一編號: 12563237 |
黃麗玉職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 泓洲國際科技股份有限公司 | 統一編號: 12811454 |
黃麗玉職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆和企業有限公司 | 統一編號: 13150017 |
黃麗玉職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 六甫企業股份有限公司 | 統一編號: 21250263 |
黃麗玉職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎其企業有限公司 | 統一編號: 21265815 |
蔡黃麗玉職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 登發股份有限公司 | 統一編號: 22794530 |
黃麗玉職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合利工業股份有限公司 | 統一編號: 22997893 |
[ 搜尋 黃麗玉 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 黃麗玉 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 5 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 黃麗玉)黃麗玉 | 公司名稱: 申家企業有限公司 | 到職日期: 0770610 | 統一編號: 12430835 |
黃麗玉 | 公司名稱: 儀萱儂有限公司 | 到職日期: 0760328 | 統一編號: 22437288 |
黃麗玉 | 公司名稱: 逸志股份有限公司 | 到職日期: 0780215 | 統一編號: 23164243 |
黃麗玉 | 公司名稱: 諾頓實業有限公司 | 到職日期: 0650107 | 統一編號: 33989673 |
黃麗玉 | 公司名稱: 德豐工藝有限公司 | 到職日期: 0640701 | 統一編號: 83440356 |
黃麗玉公司名稱: 申家企業有限公司 | 到職日期: 0770610 | 統一編號: 12430835 |
黃麗玉公司名稱: 儀萱儂有限公司 | 到職日期: 0760328 | 統一編號: 22437288 |
黃麗玉公司名稱: 逸志股份有限公司 | 到職日期: 0780215 | 統一編號: 23164243 |
黃麗玉公司名稱: 諾頓實業有限公司 | 到職日期: 0650107 | 統一編號: 33989673 |
黃麗玉公司名稱: 德豐工藝有限公司 | 到職日期: 0640701 | 統一編號: 83440356 |
[ 搜尋 黃麗玉 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 黃麗玉 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃麗玉)【中市圖沙鹿深波分館】「呵護」禪繞畫成果展 | (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【中市圖沙鹿深波分館】「呵護」禪繞畫成果展 | (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃麗玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 玉霖營造有限公司 | 統一編號: 23402266 @ 董監事資料集 |
黃麗玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 玉坊有限公司 | 統一編號: 27454948 @ 董監事資料集 |
公有零售市場-大甲第二市場-148號攤位-黃麗玉 | 食品業者登錄字號: B-200087473-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市大甲區新政路38號 @ 食品業者登錄資料集 |
公有零售市場-大甲第二市場-148號攤位-黃麗玉 | 食品業者登錄字號: B-200087473-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市大甲區新政路38號 @ 食品業者登錄資料集 |
公有零售市場-大甲第二市場-148號攤位-黃麗玉 | 食品業者登錄字號: B-200087473-00002-1 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市大甲區新政路38號 @ 食品業者登錄資料集 |
黃麗玉廣東粥 | 食品業者登錄字號: F-200068200-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市板橋區大仁街29號 @ 食品業者登錄資料集 |
【中市圖沙鹿深波分館】「呵護」禪繞畫成果展(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【中市圖沙鹿深波分館】「呵護」禪繞畫成果展(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃麗玉職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 玉霖營造有限公司 | 統一編號: 23402266 @ 董監事資料集 |
黃麗玉職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 玉坊有限公司 | 統一編號: 27454948 @ 董監事資料集 |
公有零售市場-大甲第二市場-148號攤位-黃麗玉食品業者登錄字號: B-200087473-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市大甲區新政路38號 @ 食品業者登錄資料集 |
公有零售市場-大甲第二市場-148號攤位-黃麗玉食品業者登錄字號: B-200087473-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市大甲區新政路38號 @ 食品業者登錄資料集 |
公有零售市場-大甲第二市場-148號攤位-黃麗玉食品業者登錄字號: B-200087473-00002-1 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市大甲區新政路38號 @ 食品業者登錄資料集 |
黃麗玉廣東粥食品業者登錄字號: F-200068200-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市板橋區大仁街29號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋 黃麗玉 開放資料... ]
銘瑩實業有限公司的地圖
銘瑩實業有限公司的地址位於
新北市新莊區中港三街97號4樓開啟Google地圖視窗銘瑩實業有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
永懷有限公司 統一編號: 36270219 | 解散 (文號: 1999-1-5 經88中字 第088103655號) | 新北市新莊區中港三街卅二號 | |
鴻鄴企業有限公司 統一編號: 36313478 | 解散 (核准解散日期: 2014-02-27) | 新北市新莊區中港二街一○三號一樓 | |
泉倫企業社 統一編號: 37866146 | 謝金吉 | 核准設立 - 獨資 | 新北市新莊區中港三街42號4樓 |
釘發工業社 統一編號: 37912774 | 張文振 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078111429) | 新北市新莊區中港三街35號5樓 |
鋐冠企業社 統一編號: 41070535 | 蔡正德 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035243369) | 新北市新莊區中港三街42號4樓 |
宇強起重工程行 統一編號: 41080956 | 莊順興 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118159295) | 新北市新莊區中港三街28號2樓 |
祥大企業社 統一編號: 41394529 | 王培學 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045242538) | 新北市新莊區中港三街7號3樓 |
森豐建材有限公司 統一編號: 46409206 | 陸品蓁 | 核准設立 | 新北市新莊區中港三街114號 |
佑鵬企業有限公司 統一編號: 53192301 | 陳佩成 | 核准設立 | 新北市新莊區中港三街99號 |
忠鼎國際開發有限公司 統一編號: 53201126 | 陳正忠 | 核准設立 | 新北市新莊區中泰里中港三街9巷2弄11號 |
永懷有限公司 統一編號: 36270219 | 狀態: 解散 (文號: 1999-1-5 經88中字 第088103655號) |
鴻鄴企業有限公司 統一編號: 36313478 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2014-02-27) |
泉倫企業社 統一編號: 37866146 | 負責人: 謝金吉 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
釘發工業社 統一編號: 37912774 | 負責人: 張文振 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078111429) |
鋐冠企業社 統一編號: 41070535 | 負責人: 蔡正德 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035243369) |
宇強起重工程行 統一編號: 41080956 | 負責人: 莊順興 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118159295) |
祥大企業社 統一編號: 41394529 | 負責人: 王培學 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045242538) |
森豐建材有限公司 統一編號: 46409206 | 負責人: 陸品蓁 | 狀態: 核准設立 |
佑鵬企業有限公司 統一編號: 53192301 | 負責人: 陳佩成 | 狀態: 核准設立 |
忠鼎國際開發有限公司 統一編號: 53201126 | 負責人: 陳正忠 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 新北市新莊區中港三街 地址的商工登記... ]