吳桂蘭
吳桂蘭的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 88113232 |
營業地址 | 臺北市信義區黎忠里和平東路三段391巷7弄4號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 信義區 黎忠里 和平東路三段 |
使用統一發票 | 否 |
設立日期 | 2020-10-19 |
資本額 | 100,000元 |
吳桂蘭的簡介
吳桂蘭位於臺北市信義區,營業登記地址:臺北市信義區黎忠里和平東路三段391巷7弄4號,吳桂蘭的統一編號:88113232,吳桂蘭的負責人將此店家登記為稅籍登記,資本額:100,000元,成立時間於2020-10-19登記設立,商業司營業登記狀態:。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
吳桂蘭財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
561115,餐廳
名稱 吳桂蘭 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳桂蘭)113年銀髮族秋季創意成果展 | (中華民國)鍾次妹 ;(中華民國)王顏浩月;(中華民國)馮陳花;(中華民國)陳桂霖;(中華民國)朱哲郎;(中華民國)曹春子;(中華民國)吳桂蘭;(中華民國)張敏鈴;(中華民國)盧和子;(中華民國)林慶... | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
113年銀髮族秋季創意成果展 | (中華民國)鍾次妹 ;(中華民國)王顏浩月;(中華民國)馮陳花;(中華民國)陳桂霖;(中華民國)朱哲郎;(中華民國)曹春子;(中華民國)吳桂蘭;(中華民國)張敏鈴;(中華民國)盧和子;(中華民國)林慶... | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳桂蘭 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 桂園投資股份有限公司 | 統一編號: 23358254 @ 董監事資料集 |
大瑩企業社 | 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 17377991 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區頂店里中山路一段一二一六號 @ 登記工廠名錄 |
台灣新光實業股份有限公司臺北廠 | 產品中類: 11紡織業 19化學製品製造業 18化學材料製造業 | 廠址: 新北市新莊區中正路五一八號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 111紡紗 112織布 115紡織品 114印染整理 185人造纖維 192塗料、染料及顏料 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
吳桂蘭 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 3085000 | 所代表法人: 東賢投資有限公司 | 新光育樂股份有限公司 | 統一編號: 04205933 @ 董監事資料集 |
吳桂蘭 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4062500 | 所代表法人: | 東賢投資有限公司 | 統一編號: 04278323 @ 董監事資料集 |
吳桂蘭 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9978000 | 所代表法人: 東賢投資有限公司 | 新活實業股份有限公司 | 統一編號: 12533810 @ 董監事資料集 |
113年銀髮族秋季創意成果展(中華民國)鍾次妹 ;(中華民國)王顏浩月;(中華民國)馮陳花;(中華民國)陳桂霖;(中華民國)朱哲郎;(中華民國)曹春子;(中華民國)吳桂蘭;(中華民國)張敏鈴;(中華民國)盧和子;(中華民國)林慶... | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
113年銀髮族秋季創意成果展(中華民國)鍾次妹 ;(中華民國)王顏浩月;(中華民國)馮陳花;(中華民國)陳桂霖;(中華民國)朱哲郎;(中華民國)曹春子;(中華民國)吳桂蘭;(中華民國)張敏鈴;(中華民國)盧和子;(中華民國)林慶... | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳桂蘭職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 桂園投資股份有限公司 | 統一編號: 23358254 @ 董監事資料集 |
大瑩企業社主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 17377991 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區頂店里中山路一段一二一六號 @ 登記工廠名錄 |
台灣新光實業股份有限公司臺北廠產品中類: 11紡織業 19化學製品製造業 18化學材料製造業 | 廠址: 新北市新莊區中正路五一八號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 111紡紗 112織布 115紡織品 114印染整理 185人造纖維 192塗料、染料及顏料 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
吳桂蘭職稱: 常務董事 | 持有股份數: 3085000 | 所代表法人: 東賢投資有限公司 | 新光育樂股份有限公司 | 統一編號: 04205933 @ 董監事資料集 |
吳桂蘭職稱: 董事長 | 持有股份數: 4062500 | 所代表法人: | 東賢投資有限公司 | 統一編號: 04278323 @ 董監事資料集 |
吳桂蘭職稱: 董事長 | 持有股份數: 9978000 | 所代表法人: 東賢投資有限公司 | 新活實業股份有限公司 | 統一編號: 12533810 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳桂蘭 開放資料... ]
吳桂蘭的地圖
吳桂蘭的地址位於
臺北市信義區黎忠里和平東路三段391巷7弄4號開啟Google地圖視窗吳桂蘭附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
露德股份有限公司 統一編號: 54343974 | 曠毓華 | 核准設立 | 臺北市信義區和平東路3段425號5樓 |
光時創新股份有限公司 統一編號: 54540433 | 朱亮愷 | 核准設立 | 臺北市信義區忠孝東路5段410號11樓 |
台灣樂齡長青有限公司 統一編號: 54683332 | 陳於志 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-15) | 臺北市信義區和平東路3段391巷20弄32號 |
維駱思實業有限公司 統一編號: 54694324 | 陳弘恆 | 核准設立 | 臺北市信義區和平東路3段435巷24號1樓 |
弘緯有限公司 統一編號: 55091102 | 何濟基 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-26) | 臺北市信義區和平東路3段341巷1號6樓 |
烘焙王食品有限公司 統一編號: 70564706 | 呂進茂 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-05) | 臺北市信義區和平東路3段391巷39號1樓 |
遠楊企業社 統一編號: 72912863 | 黃素華 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074103406) | 臺北市信義區和平東路3段435巷6之1號 |
又一村企業社 統一編號: 72928746 | 劉正芳 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084112115) | 臺北市信義區和平東路3段453號 |
創文種子企業社 統一編號: 72982804 | 丁立婷 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市信義區和平東路3段341巷1號5樓 |
大台北便當 統一編號: 72985400 | 蕭小珠 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074116555) | 臺北市信義區和平東路3段391巷7弄9號1樓 |
露德股份有限公司 統一編號: 54343974 | 負責人: 曠毓華 | 狀態: 核准設立 |
光時創新股份有限公司 統一編號: 54540433 | 負責人: 朱亮愷 | 狀態: 核准設立 |
台灣樂齡長青有限公司 統一編號: 54683332 | 負責人: 陳於志 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2022-02-15) |
維駱思實業有限公司 統一編號: 54694324 | 負責人: 陳弘恆 | 狀態: 核准設立 |
弘緯有限公司 統一編號: 55091102 | 負責人: 何濟基 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2021-11-26) |
烘焙王食品有限公司 統一編號: 70564706 | 負責人: 呂進茂 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2021-10-05) |
遠楊企業社 統一編號: 72912863 | 負責人: 黃素華 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074103406) |
又一村企業社 統一編號: 72928746 | 負責人: 劉正芳 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084112115) |
創文種子企業社 統一編號: 72982804 | 負責人: 丁立婷 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
大台北便當 統一編號: 72985400 | 負責人: 蕭小珠 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074116555) |
[ 更多 臺北市信義區黎忠里和平東路 地址的商工登記... ]