東峰廣告社
東峰廣告社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 78040696 |
登記地址 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路72巷5號一樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 花蓮縣 壽豐鄉 豐裡村 中山路 |
登記機關 | 花蓮縣政府 |
設立日期 | 1992-04-22 |
變更日期 | 2021-05-03 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 張瑞源 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100075775) |
登記種類 | 商業登記 |
東峰廣告社的簡介
東峰廣告社位於花蓮縣壽豐鄉,營業登記地址:花蓮縣壽豐鄉豐裡村13鄰中山路72巷5號1樓,東峰廣告社的統一編號:78040696,東峰廣告社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於1992-04-20登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1100075775)。
一般廣告服務業 ■ 廣告傳單分送業 ■ 產品設計業 ■ 服飾設計業 ■ 景觀、室內設計業 ■ 花藝設計業 ■ 其他設計業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
東峰廣告社財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
731013,公開展示廣告
東峰廣告社經濟部商業司登記所營事業項目
I401010,一般廣告服務業
東峰廣告社 - 黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
東峰廣告社地址: 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路72巷5號 | 電話: 03-865-3496 |
東峰廣告社的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 106年03月商業變更登記清單2017-03-16 | 東峰廣告社 | 張瑞源 | 200000 | 獨資 | 1060037880 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路72巷5號一樓 |
■ 記錄於 110年05月商業歇業登記清單2021-05-03 | 東峰廣告社 | 張瑞源 | 200000 | 獨資 | 1100075775 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路72巷5號一樓 |
■ 記錄於 106年03月商業變更登記清單變更日期: 2017-03-16 | 商業名稱: 東峰廣告社 | 負責人: 張瑞源 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1060037880 | 商業所在地: 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路72巷5號一樓 |
■ 記錄於 110年05月商業歇業登記清單變更日期: 2021-05-03 | 商業名稱: 東峰廣告社 | 負責人: 張瑞源 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1100075775 | 商業所在地: 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路72巷5號一樓 |
同姓名董監事 張瑞源 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 6 筆) (或要: 董監事資料集 張瑞源)張瑞源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 齊張投資有限公司 | 統一編號: 93554856 |
張瑞源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 群協工程有限公司 | 統一編號: 13169613 |
張瑞源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 際錩科技有限公司 | 統一編號: 13170169 |
張瑞源 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4670000 | 所代表法人: | 聯懿金屬股份有限公司 | 統一編號: 23186529 |
張瑞源 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 喵霧科技股份有限公司 | 統一編號: 90135958 |
張瑞源 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 永宸工程顧問有限公司 | 統一編號: 91119317 |
張瑞源職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 齊張投資有限公司 | 統一編號: 93554856 |
張瑞源職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 群協工程有限公司 | 統一編號: 13169613 |
張瑞源職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 際錩科技有限公司 | 統一編號: 13170169 |
張瑞源職稱: 監察人 | 持有股份數: 4670000 | 所代表法人: | 聯懿金屬股份有限公司 | 統一編號: 23186529 |
張瑞源職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 喵霧科技股份有限公司 | 統一編號: 90135958 |
張瑞源職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 永宸工程顧問有限公司 | 統一編號: 91119317 |
[ 搜尋 張瑞源 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 張瑞源 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 張瑞源)張瑞源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 齊張投資有限公司 | 統一編號: 93554856 @ 董監事資料集 |
屏東縣九如鄉耆老老人會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張瑞源 | 機構代碼: BF1600147 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣九如鄉耆老村耆老路117-1號 @ 長照ABC據點 |
屏東縣九如鄉耆老老人會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張瑞源 | 機構代碼: BF1600147 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣九如鄉耆老村耆老路117-1號 @ 長照C據點 |
屏東縣九如鄉耆老老人會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張瑞源 | 機構代碼: BF1600147 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣九如鄉耆老村耆老路117-1號 @ 長照B據點 |
張瑞源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 群協工程有限公司 | 統一編號: 13169613 @ 董監事資料集 |
張瑞源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 際錩科技有限公司 | 統一編號: 13170169 @ 董監事資料集 |
張瑞源 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4670000 | 所代表法人: | 聯懿金屬股份有限公司 | 統一編號: 23186529 @ 董監事資料集 |
張瑞源 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 喵霧科技股份有限公司 | 統一編號: 90135958 @ 董監事資料集 |
張瑞源職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 齊張投資有限公司 | 統一編號: 93554856 @ 董監事資料集 |
屏東縣九如鄉耆老老人會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張瑞源 | 機構代碼: BF1600147 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣九如鄉耆老村耆老路117-1號 @ 長照ABC據點 |
屏東縣九如鄉耆老老人會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張瑞源 | 機構代碼: BF1600147 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣九如鄉耆老村耆老路117-1號 @ 長照C據點 |
屏東縣九如鄉耆老老人會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張瑞源 | 機構代碼: BF1600147 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣九如鄉耆老村耆老路117-1號 @ 長照B據點 |
張瑞源職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 群協工程有限公司 | 統一編號: 13169613 @ 董監事資料集 |
張瑞源職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 際錩科技有限公司 | 統一編號: 13170169 @ 董監事資料集 |
張瑞源職稱: 監察人 | 持有股份數: 4670000 | 所代表法人: | 聯懿金屬股份有限公司 | 統一編號: 23186529 @ 董監事資料集 |
張瑞源職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 喵霧科技股份有限公司 | 統一編號: 90135958 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 張瑞源 開放資料... ]
東峰廣告社的地圖
東峰廣告社的地址位於
花蓮縣壽豐鄉豐裡村13鄰中山路72巷5號1樓開啟Google地圖視窗東峰廣告社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
榮昌肉品店 統一編號: 13967588 | 吳蓬蓮 | 核准設立 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路二十七號 |
家和企業社 統一編號: 15791380 | 陳炎福 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路二九五號一樓 |
精鍾扁食店 統一編號: 15797357 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村008鄰中山路141號1樓 | ||
豐新商號 統一編號: 18047843 | 劉秀娥 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080004877) | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路192之1號1樓 |
光期油漆工程 統一編號: 19531295 | 林光期 | 撤銷 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路二三八巷十二之六號一樓 |
榮財肉品店 統一編號: 20051300 | 王玉雲 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路二十七號 |
宜曄企業社 統一編號: 20065711 | 吳麗慧 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路一二八號一樓 |
申祥煤氣有限公司 統一編號: 23804389 | 解散 (文號: 2010-3-1 經授中字 第0993172310號) | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路一八五號一樓 | |
九國生物科技有限公司 統一編號: 24652945 | 韓錫恆 | 核准設立 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村9鄰中山路2號1樓 |
傳訊企業社 統一編號: 31492178 | 莊維團 | 核准設立 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路192之2號1樓 |
榮昌肉品店 統一編號: 13967588 | 負責人: 吳蓬蓮 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
家和企業社 統一編號: 15791380 | 負責人: 陳炎福 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
精鍾扁食店 統一編號: 15797357 |
豐新商號 統一編號: 18047843 | 負責人: 劉秀娥 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080004877) |
光期油漆工程 統一編號: 19531295 | 負責人: 林光期 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
榮財肉品店 統一編號: 20051300 | 負責人: 王玉雲 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
宜曄企業社 統一編號: 20065711 | 負責人: 吳麗慧 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
申祥煤氣有限公司 統一編號: 23804389 | 狀態: 解散 (文號: 2010-3-1 經授中字 第0993172310號) |
九國生物科技有限公司 統一編號: 24652945 | 負責人: 韓錫恆 | 狀態: 核准設立 |
傳訊企業社 統一編號: 31492178 | 負責人: 莊維團 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路 地址的商工登記... ]