央大造景社
央大造景社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 70884216 |
登記地址 | 桃園市平鎮區義興里育英路60號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 桃園市 平鎮區 義興里 育英路 |
登記機關 | 桃園市政府 |
設立日期 | 1999-04-21 |
變更日期 | 2017-03-16 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 黃慶龍 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069002641) |
登記種類 | 商業登記 |
央大造景社的簡介
央大造景社位於桃園市平鎮區,營業登記地址:桃園市平鎮區義興里育英路60號1樓,央大造景社的統一編號:70884216,央大造景社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於1999-10-01登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069002641)。
一般廣告服務業 ■ 廣告傳單分送業 ■ 產品設計業 ■ 服飾設計業 ■ 景觀、室內設計業 ■ 花藝設計業 ■ 其他設計業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
央大造景社財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
432000,庭園景觀工程
央大造景社經濟部商業司登記所營事業項目
I503010,景觀、室內設計業,I504010,花藝設計業,F201061,種苗零售業,F201070,花卉零售業,E201010,景觀工程業(赴客戶現場作業)
央大造景社的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 106年03月商業變更登記清單2017-03-16 | 央大造景社 | 黃慶龍 | 200000 | 獨資 | 1069002641 | 桃園市平鎮區義興里育英路60號1樓 |
■ 記錄於 106年03月商業變更登記清單變更日期: 2017-03-16 | 商業名稱: 央大造景社 | 負責人: 黃慶龍 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1069002641 | 商業所在地: 桃園市平鎮區義興里育英路60號1樓 |
同姓名董監事 黃慶龍 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 5 筆) (或要: 董監事資料集 黃慶龍)黃慶龍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 展譽發展實業股份有限公司 | 統一編號: 28199811 |
黃慶龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 樺勝股份有限公司 | 統一編號: 31315814 |
黃慶龍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 638000 | 所代表法人: | 興豪發展實業股份有限公司 | 統一編號: 34300961 |
黃慶龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 展譽發展投資有限公司 | 統一編號: 83041695 |
黃慶龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 千業連發企業股份有限公司 | 統一編號: 86869704 |
黃慶龍職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 展譽發展實業股份有限公司 | 統一編號: 28199811 |
黃慶龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 樺勝股份有限公司 | 統一編號: 31315814 |
黃慶龍職稱: 董事長 | 持有股份數: 638000 | 所代表法人: | 興豪發展實業股份有限公司 | 統一編號: 34300961 |
黃慶龍職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 展譽發展投資有限公司 | 統一編號: 83041695 |
黃慶龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 千業連發企業股份有限公司 | 統一編號: 86869704 |
[ 搜尋 黃慶龍 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 黃慶龍 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 黃慶龍)黃慶龍 | 公司名稱: 侑瑩有限公司 | 到職日期: 0781118 | 統一編號: 23541611 |
黃慶龍公司名稱: 侑瑩有限公司 | 到職日期: 0781118 | 統一編號: 23541611 |
[ 搜尋 黃慶龍 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
統編 70884216 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 70884216)央大造景社 | 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 央大造景社 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 桃園市 | 裁處時間: 2024-08-27 | 違反時間: 2024-05-20 @ 列管事業污染源裁處資料 |
央大造景社違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 央大造景社 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 桃園市 | 裁處時間: 2024-08-27 | 違反時間: 2024-05-20 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋 70884216 開放資料... ]
姓名 黃慶龍 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃慶龍)黃慶龍 | 事務所名稱: 宜平記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市中正區南昌路1段86號5樓 | 登錄字號: 財北國稅登字第981246號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
台灣勞資關係促進協會 | 團體會址: 新北市板橋區縣民大道3段270巷1號2樓 | 成立日期: 0940910 | 理事長: 黃慶龍 @ 全國性人民團體名冊 |
黃慶龍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 展譽發展實業股份有限公司 | 統一編號: 28199811 @ 董監事資料集 |
黃慶龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 樺勝股份有限公司 | 統一編號: 31315814 @ 董監事資料集 |
黃慶龍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 638000 | 所代表法人: | 興豪發展實業股份有限公司 | 統一編號: 34300961 @ 董監事資料集 |
黃慶龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 展譽發展投資有限公司 | 統一編號: 83041695 @ 董監事資料集 |
黃慶龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 千業連發企業股份有限公司 | 統一編號: 86869704 @ 董監事資料集 |
黃慶龍 | 公司名稱: 侑瑩有限公司 | 到職日期: 0781118 | 統一編號: 23541611 @ 公司登記經理人資料集 |
黃慶龍事務所名稱: 宜平記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市中正區南昌路1段86號5樓 | 登錄字號: 財北國稅登字第981246號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
台灣勞資關係促進協會團體會址: 新北市板橋區縣民大道3段270巷1號2樓 | 成立日期: 0940910 | 理事長: 黃慶龍 @ 全國性人民團體名冊 |
黃慶龍職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 展譽發展實業股份有限公司 | 統一編號: 28199811 @ 董監事資料集 |
黃慶龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 樺勝股份有限公司 | 統一編號: 31315814 @ 董監事資料集 |
黃慶龍職稱: 董事長 | 持有股份數: 638000 | 所代表法人: | 興豪發展實業股份有限公司 | 統一編號: 34300961 @ 董監事資料集 |
黃慶龍職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 展譽發展投資有限公司 | 統一編號: 83041695 @ 董監事資料集 |
黃慶龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 千業連發企業股份有限公司 | 統一編號: 86869704 @ 董監事資料集 |
黃慶龍公司名稱: 侑瑩有限公司 | 到職日期: 0781118 | 統一編號: 23541611 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋 黃慶龍 開放資料... ]
央大造景社的地圖
央大造景社的地址位於
桃園市平鎮區義興里育英路60號1樓開啟Google地圖視窗央大造景社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
煒大機械工程有限公司 統一編號: 45011690 | 徐孟緝 | 核准設立 | 桃園市平鎮區義興里育英路2號 |
丰華空間設計有限公司 統一編號: 53394307 | 王谷丰 | 解散 (核准解散日期: 2016-08-09) | 桃園市平鎮區義興里育英路59號1樓 |
幸福物業有限公司 統一編號: 54138360 | 孫遐 | 廢止 (108年02月27日 府經登字 第1089126433號) | 桃園市平鎮區義興里育英路67號2樓 |
東裕生技藥業有限公司 統一編號: 69568747 | 鄒東親 | 核准設立 | 桃園市平鎮區義興里育英路53巷5號1樓 |
正亭有限公司 統一編號: 69655833 | 嵇雅志 | 解散 (核准解散日期: 2018-03-23) | 桃園市平鎮區義興里育英路62號1樓 |
育民有限公司 統一編號: 69680967 | 魏秀明 | 核准設立 | 桃園市平鎮區育英路28號 |
永泰室內裝修有限公司 統一編號: 69740466 | 尤江山 | 核准設立 | 桃園市平鎮區義興里育英路33號 |
今日宏企業有限公司 統一編號: 70606115 | 陳精護 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) | 桃園市平鎮區義興里育英路49號1樓 |
央大造景社 統一編號: 70884216 | 黃慶龍 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069002641) | 桃園市平鎮區義興里育英路60號1樓 |
隆亭水電材料行 統一編號: 72835199 | 董科 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079002673) | 桃園市平鎮區義興里育英路62號1樓 |
煒大機械工程有限公司 統一編號: 45011690 | 負責人: 徐孟緝 | 狀態: 核准設立 |
丰華空間設計有限公司 統一編號: 53394307 | 負責人: 王谷丰 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2016-08-09) |
幸福物業有限公司 統一編號: 54138360 | 負責人: 孫遐 | 狀態: 廢止 (108年02月27日 府經登字 第1089126433號) |
東裕生技藥業有限公司 統一編號: 69568747 | 負責人: 鄒東親 | 狀態: 核准設立 |
正亭有限公司 統一編號: 69655833 | 負責人: 嵇雅志 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2018-03-23) |
育民有限公司 統一編號: 69680967 | 負責人: 魏秀明 | 狀態: 核准設立 |
永泰室內裝修有限公司 統一編號: 69740466 | 負責人: 尤江山 | 狀態: 核准設立 |
今日宏企業有限公司 統一編號: 70606115 | 負責人: 陳精護 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) |
央大造景社 統一編號: 70884216 | 負責人: 黃慶龍 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069002641) |
隆亭水電材料行 統一編號: 72835199 | 負責人: 董科 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079002673) |
[ 更多 桃園市平鎮區義興里育英路 地址的商工登記... ]