易聰企業社
易聰企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 67801888 |
登記地址 | 新北市新莊區中和街18號4樓(現場僅供辦公室使用) || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 新莊區 中和里 中和街 |
登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
設立日期 | 1998-02-19 |
變更日期 | 2015-08-10 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 吳易 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045242278) |
登記種類 | 商業登記 |
易聰企業社的簡介
易聰企業社位於新北市新莊區,營業登記地址:新北市新莊區中和里18鄰中和街18號4樓,易聰企業社的統一編號:67801888,易聰企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於1998-02-26登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045242278)。
食用油脂批發業 ■ 菸酒批發業 ■ 飲料批發業 ■ 茶葉批發業 ■ 食品什貨批發業 ■ 酒精批發業 ■ 飼料批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
易聰企業社財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
472914,飲料零售,458111,文具批發,462012,塑膠原料批發,631299,其他資料處理、主機及網站代管服務
易聰企業社經濟部商業司登記所營事業項目
F102040,飲料批發業,C701010,印刷業,C702010,製版業,C703010,印刷品裝訂及加工業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務,F107190,塑膠膜、袋批發業,F109070,文教、樂器、育樂用品批發業,I301020,資料處理服務業,I301030,電子資訊供應服務業,I401010,一般廣告服務業,I501010,產品設計業,IZ01010,影印業,IZ10010,排版業
易聰企業社的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 104年08月商業變更登記清單2015-08-10 | 易聰企業社 | 吳易 | 200000 | 獨資 | 1045242278 | 新北市新莊區中和街18號4樓(現場僅供辦公室使用) |
■ 記錄於 104年08月商業變更登記清單變更日期: 2015-08-10 | 商業名稱: 易聰企業社 | 負責人: 吳易 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1045242278 | 商業所在地: 新北市新莊區中和街18號4樓(現場僅供辦公室使用) |
同姓名董監事 吳易 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳易)吳易昌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17751700 | 所代表法人: | 易岑投資股份有限公司 | 統一編號: 24935395 |
吳易彰 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 易彰企業有限公司 | 統一編號: 50930228 |
吳易展 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 鑲鑫戴鈺國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 83691297 |
吳易霓 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: | 易美航股份有限公司 | 統一編號: 90298158 |
吳易霖 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 易錩有限公司 | 統一編號: 90411314 |
吳易達 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 德易適實業有限公司 | 統一編號: 90433886 |
吳易冠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 易高有限公司 | 統一編號: 93769266 |
吳易昌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 147000 | 所代表法人: | 致正實業股份有限公司 | 統一編號: 05709215 |
吳易騰 | 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司 | 統一編號: 11733804 |
吳易霖 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 好享國際文創股份有限公司 | 統一編號: 12650035 |
吳易昌職稱: 董事長 | 持有股份數: 17751700 | 所代表法人: | 易岑投資股份有限公司 | 統一編號: 24935395 |
吳易彰職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 易彰企業有限公司 | 統一編號: 50930228 |
吳易展職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 鑲鑫戴鈺國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 83691297 |
吳易霓職稱: 董事長 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: | 易美航股份有限公司 | 統一編號: 90298158 |
吳易霖職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 易錩有限公司 | 統一編號: 90411314 |
吳易達職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 德易適實業有限公司 | 統一編號: 90433886 |
吳易冠職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 易高有限公司 | 統一編號: 93769266 |
吳易昌職稱: 監察人 | 持有股份數: 147000 | 所代表法人: | 致正實業股份有限公司 | 統一編號: 05709215 |
吳易騰職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司 | 統一編號: 11733804 |
吳易霖職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 好享國際文創股份有限公司 | 統一編號: 12650035 |
[ 搜尋 吳易 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳易 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳易)吳易舫 | 公司名稱: 譽鏺實業有限公司 | 到職日期: 0880723 | 統一編號: 16972607 |
吳易隆 | 公司名稱: 龍群國際旅行社有限公司 | 到職日期: 0950922 | 統一編號: 28284479 |
吳易舫公司名稱: 譽鏺實業有限公司 | 到職日期: 0880723 | 統一編號: 16972607 |
吳易隆公司名稱: 龍群國際旅行社有限公司 | 到職日期: 0950922 | 統一編號: 28284479 |
[ 搜尋 吳易 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳易 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳易)老派/新藝:藝術銀行沙龍展 | (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
老派/新藝:藝術銀行沙龍展 | (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳易樺 | 事務所名稱: 吳易樺記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市烏日區螺潭里溪南路二段388巷11號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第980392號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
吳易芳 | 事務所名稱: 吳易芳記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市北屯區瀋陽路2段143號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,臺南市,高雄市,新北市,苗栗縣,彰化縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第981770號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
吳易芳記帳及報稅代理業務人事務所 | OID: 2.16.886.110.90027.100524 | 電話: 04-22493336 | 地址: 台中市北屯區瀋陽路2段143號1樓 | DN: o=吳易芳記帳及報稅代理業務人事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
【臺灣文學基地】療以自適:引錄劇場工作坊-學員 | | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
【臺灣文學基地】療以自適:引錄劇場工作坊-學員 | | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
內外觀照 - 吳易澤油畫創作論述 | 作者: 吳易澤 | 指導教授: 謝鴻均 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): Internal and External Insight-Wu Yi-Tze’s Art Work | 系所名稱: 藝術教育與創作碩士班 | 學校名稱: 國立新竹教育大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
老派/新藝:藝術銀行沙龍展(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
老派/新藝:藝術銀行沙龍展(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳易樺事務所名稱: 吳易樺記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市烏日區螺潭里溪南路二段388巷11號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第980392號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
吳易芳事務所名稱: 吳易芳記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市北屯區瀋陽路2段143號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,臺南市,高雄市,新北市,苗栗縣,彰化縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第981770號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
吳易芳記帳及報稅代理業務人事務所OID: 2.16.886.110.90027.100524 | 電話: 04-22493336 | 地址: 台中市北屯區瀋陽路2段143號1樓 | DN: o=吳易芳記帳及報稅代理業務人事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
【臺灣文學基地】療以自適:引錄劇場工作坊-學員| 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
【臺灣文學基地】療以自適:引錄劇場工作坊-學員| 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
內外觀照 - 吳易澤油畫創作論述作者: 吳易澤 | 指導教授: 謝鴻均 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): Internal and External Insight-Wu Yi-Tze’s Art Work | 系所名稱: 藝術教育與創作碩士班 | 學校名稱: 國立新竹教育大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋 吳易 開放資料... ]
易聰企業社的地圖
易聰企業社的地址位於
新北市新莊區中和里18鄰中和街18號4樓開啟Google地圖視窗易聰企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
全省瓦斯設備工程行 統一編號: 91210552 | 蔡利郎 | 核准設立 - 獨資 | 新北市新莊區中和街37號2樓 |
大發三明治商行 統一編號: 91210639 | 田欣幼 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160432) | 新北市新莊區中和街155巷24弄27號 |
樺匠工程行 統一編號: 91211222 | 李佳諭 | 核准設立 - 獨資 | 新北市新莊區中和街30巷9號5樓 |
君諺小吃店 統一編號: 91215037 | 蔡政諺 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118151749) | 新北市新莊區中和街70號 |
天空之城選物販賣店 統一編號: 91215536 | 陳國韋 | 核准設立 - 獨資 | 新北市新莊區中和街18號 |
微糖咖啡商號 統一編號: 91219250 | 林名宜 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 新北市新莊區中和街186巷10號2樓 |
宏願商行 統一編號: 91226392 | 顧智元 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160052) | 新北市新莊區中和街175巷2號 |
小頭目優瑪美髮工作室 統一編號: 91241669 | 游 隼 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108173471) | 新北市新莊區中和街8號 |
宸鼎企業社 統一編號: 91244878 | 陳立翔 | 核准設立 - 合夥 | 新北市新莊區中和街117號(1樓) |
秉宏餐飲店 統一編號: 91247621 | 謝秉宏 | 核准設立 - 獨資 | 新北市新莊區中和街27號 |
全省瓦斯設備工程行 統一編號: 91210552 | 負責人: 蔡利郎 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
大發三明治商行 統一編號: 91210639 | 負責人: 田欣幼 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160432) |
樺匠工程行 統一編號: 91211222 | 負責人: 李佳諭 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
君諺小吃店 統一編號: 91215037 | 負責人: 蔡政諺 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118151749) |
天空之城選物販賣店 統一編號: 91215536 | 負責人: 陳國韋 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
微糖咖啡商號 統一編號: 91219250 | 負責人: 林名宜 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
宏願商行 統一編號: 91226392 | 負責人: 顧智元 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160052) |
小頭目優瑪美髮工作室 統一編號: 91241669 | 負責人: 游 隼 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108173471) |
宸鼎企業社 統一編號: 91244878 | 負責人: 陳立翔 | 狀態: 核准設立 - 合夥 |
秉宏餐飲店 統一編號: 91247621 | 負責人: 謝秉宏 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 新北市新莊區中和里中和街 地址的商工登記... ]