仕記商行
仕記商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 66252343 |
登記地址 | 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村永興路二段七三五號一樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 宜蘭縣 冬山鄉 永興路2段 |
登記機關 | 宜蘭縣政府 |
設立日期 | 1989-06-02 |
變更日期 | 2004-07-12 |
資本額總額 | 40,000元 |
負責人或代表人 | 林淑珍 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
仕記商行的簡介
仕記商行位於宜蘭縣冬山鄉,營業登記地址:宜蘭縣冬山鄉永興路2段735號,仕記商行的統一編號:66252343,仕記商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:40,000元,成立時間於1988-06-27登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
宜蘭市 ■ 頭城鎮 ■ 礁溪鄉 ■ 壯圍鄉 ■ 員山鄉 ■ 羅東鎮 ■ 三星鄉 ■ 大同鄉 ■ 五結鄉 ■ 冬山鄉 ■ 蘇澳鎮 ■ 南澳鄉 ■ 釣魚臺列嶼
仕記商行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
474999,未分類其他家用器具及用品零售,472913,菸酒零售
仕記商行經濟部商業司登記所營事業項目
F204060,寢具零售業,F203020,菸酒零售業,F201990,其他農畜水產品零售業(檳榔)
仕記商行之食品業者登錄資料集 [以下 2 筆]
[1] 仕記商行食品業者登錄資料集 - 1公司或商業登記名稱 | 仕記商行 |
公司統一編號 | 66252343 |
業者地址 | 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村永興路二段七三五號一樓 |
食品業者登錄字號 | G-200019869-00000-8 |
登錄項目 | 公司/商業登記 |
公司或商業登記名稱: 仕記商行 |
公司統一編號: 66252343 |
業者地址: 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村永興路二段七三五號一樓 |
食品業者登錄字號: G-200019869-00000-8 |
登錄項目: 公司/商業登記 |
[2] 仕記商行食品業者登錄資料集 - 2
公司或商業登記名稱 | 仕記商行 |
公司統一編號 | 66252343 |
業者地址 | 宜蘭縣冬山鄉永興路二段735號 |
食品業者登錄字號 | G-200019869-00001-9 |
登錄項目 | 販售場所 |
公司或商業登記名稱: 仕記商行 |
公司統一編號: 66252343 |
業者地址: 宜蘭縣冬山鄉永興路二段735號 |
食品業者登錄字號: G-200019869-00001-9 |
登錄項目: 販售場所 |
[ 所有相關搜尋: 仕記商行 | 食品業者登錄資料集 開放資料... ]
同姓名董監事 林淑珍 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林淑珍)林淑珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 馥珍珍有限公司 | 統一編號: 93483234 |
林淑珍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1420000 | 所代表法人: | 長珍股份有限公司 | 統一編號: 94055978 |
胡林淑珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 中興農林開發股份有限公司 | 統一編號: 01457287 |
林淑珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 明林股份有限公司 | 統一編號: 69291307 |
林淑珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 343470 | 所代表法人: | 新源泰工業股份有限公司 | 統一編號: 11735198 |
林淑珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 香江實業股份有限公司 | 統一編號: 12394887 |
林淑珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 師傅企業股份有限公司 | 祥九企業股份有限公司 | 統一編號: 12927188 |
林淑珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 118720 | 所代表法人: | 華眾投資股份有限公司 | 統一編號: 16123106 |
林淑珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 喜寧股份有限公司 | 統一編號: 16181816 |
林淑珍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 913043 | 所代表法人: | 越興電腦股份有限公司 | 統一編號: 16185833 |
林淑珍職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 馥珍珍有限公司 | 統一編號: 93483234 |
林淑珍職稱: 董事長 | 持有股份數: 1420000 | 所代表法人: | 長珍股份有限公司 | 統一編號: 94055978 |
胡林淑珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 中興農林開發股份有限公司 | 統一編號: 01457287 |
林淑珍職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 明林股份有限公司 | 統一編號: 69291307 |
林淑珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 343470 | 所代表法人: | 新源泰工業股份有限公司 | 統一編號: 11735198 |
林淑珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 香江實業股份有限公司 | 統一編號: 12394887 |
林淑珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 師傅企業股份有限公司 | 祥九企業股份有限公司 | 統一編號: 12927188 |
林淑珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 118720 | 所代表法人: | 華眾投資股份有限公司 | 統一編號: 16123106 |
林淑珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 喜寧股份有限公司 | 統一編號: 16181816 |
林淑珍職稱: 董事長 | 持有股份數: 913043 | 所代表法人: | 越興電腦股份有限公司 | 統一編號: 16185833 |
[ 搜尋 林淑珍 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林淑珍 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林淑珍)林淑珍 | 公司名稱: 龍運旅行社有限公司 | 到職日期: 0770802 | 統一編號: 23031461 |
林淑珍公司名稱: 龍運旅行社有限公司 | 到職日期: 0770802 | 統一編號: 23031461 |
[ 搜尋 林淑珍 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林淑珍 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林淑珍)林淑珍 | 事務所名稱: 林淑珍記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市鳳山區經武路28巷2之2號1樓 | 登錄字號: 南區國稅登字第98S0006號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
銘浥能源科技有限公司 | 公司統編: 64471701 | 臺南市東區小東里小東路244號7樓之2 | 設立核准日期: 20161011 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
「共學共好體驗學習營」113年度培力工作坊 | (中華民國)根誌優;(中華民國)張義勝;(中華民國)張明純;(中華民國)林淑珍;(中華民國)俞龍通 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
「共學共好體驗學習營」113年度培力工作坊 | (中華民國)根誌優;(中華民國)張義勝;(中華民國)張明純;(中華民國)林淑珍;(中華民國)俞龍通 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
盈溢鋼模股份有限公司 | 主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 34075802 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市五股區興珍里五權五路五號 @ 登記工廠名錄 |
林淑珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 馥珍珍有限公司 | 統一編號: 93483234 @ 董監事資料集 |
川湖科技股份有限公司 | 總機電話: (07)9599688 | 公司代號: 2059 | 英文簡稱: king slide | 產業別: 28 | 營利事業統一編號: 22274989 | 住址: 高雄市路竹區順安路275巷136號 | 董事長: 林聰吉 | 成立日期: 19860922 | 出表日期: 1131005 @ 上市公司基本資料 |
盈溢鋼模股份有限公司 | 產品中類: 29機械設備製造業 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市五股區興珍里五權五路五號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
林淑珍事務所名稱: 林淑珍記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市鳳山區經武路28巷2之2號1樓 | 登錄字號: 南區國稅登字第98S0006號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
銘浥能源科技有限公司公司統編: 64471701 | 臺南市東區小東里小東路244號7樓之2 | 設立核准日期: 20161011 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
「共學共好體驗學習營」113年度培力工作坊(中華民國)根誌優;(中華民國)張義勝;(中華民國)張明純;(中華民國)林淑珍;(中華民國)俞龍通 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
「共學共好體驗學習營」113年度培力工作坊(中華民國)根誌優;(中華民國)張義勝;(中華民國)張明純;(中華民國)林淑珍;(中華民國)俞龍通 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
盈溢鋼模股份有限公司主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 34075802 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市五股區興珍里五權五路五號 @ 登記工廠名錄 |
林淑珍職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 馥珍珍有限公司 | 統一編號: 93483234 @ 董監事資料集 |
川湖科技股份有限公司總機電話: (07)9599688 | 公司代號: 2059 | 英文簡稱: king slide | 產業別: 28 | 營利事業統一編號: 22274989 | 住址: 高雄市路竹區順安路275巷136號 | 董事長: 林聰吉 | 成立日期: 19860922 | 出表日期: 1131005 @ 上市公司基本資料 |
盈溢鋼模股份有限公司產品中類: 29機械設備製造業 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市五股區興珍里五權五路五號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋 林淑珍 開放資料... ]
仕記商行的地圖
仕記商行的地址位於
宜蘭縣冬山鄉永興路2段735號開啟Google地圖視窗仕記商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
駿業禮品企業社 統一編號: 92927983 | 賴春男 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路二段美和巷六四號 |
順昌裝璜行 統一編號: 92928131 | 陳榮順 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段二一八巷一七號(僅供辦公室用) |
鉅順企業社 統一編號: 92931728 | 簡文遠 | 撤銷 - 獨資 | 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段二一六號一樓(僅供辦公室用) |
南洋汽車企業社 統一編號: 92931776 | 陳育志 | 核准設立 - 獨資 | 宜蘭縣冬山鄉群英村建國路七九號(限使用第一層) |
永旭雞行 統一編號: 92935344 | 余秋華 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050902341) | 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段294巷8號一樓 |
成鈺堂中藥行 統一編號: 92939340 | 陳圳成 | 核准設立 - 獨資 | 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段三一二號一樓 |
喬昕商行 統一編號: 93025809 | 張毅豪 | 核准設立 - 獨資 | 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路二段7號一樓 |
又又日商行 統一編號: 93028307 | 楊晴心 | 核准設立 - 獨資 | 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路二段91巷1弄52-13號一樓 |
詠誠工程行 統一編號: 93028405 | 胡文彥 | 核准設立 - 獨資 | 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段301巷9號一樓 |
偷偷工作室 統一編號: 93028714 | 黃佳倩 | 核准設立 - 獨資 | 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路二段91巷62之3號一樓 |
駿業禮品企業社 統一編號: 92927983 | 負責人: 賴春男 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
順昌裝璜行 統一編號: 92928131 | 負責人: 陳榮順 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
鉅順企業社 統一編號: 92931728 | 負責人: 簡文遠 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
南洋汽車企業社 統一編號: 92931776 | 負責人: 陳育志 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
永旭雞行 統一編號: 92935344 | 負責人: 余秋華 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050902341) |
成鈺堂中藥行 統一編號: 92939340 | 負責人: 陳圳成 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
喬昕商行 統一編號: 93025809 | 負責人: 張毅豪 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
又又日商行 統一編號: 93028307 | 負責人: 楊晴心 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
詠誠工程行 統一編號: 93028405 | 負責人: 胡文彥 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
偷偷工作室 統一編號: 93028714 | 負責人: 黃佳倩 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 宜蘭縣冬山鄉永興路 地址的商工登記... ]