瑞源美食
瑞源美食的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 37569429 |
登記地址 | 臺南市安南區海東里海佃路2段365之1號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 安南區 海東里 海佃路2段 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2013-05-20 |
變更日期 | 2015-06-23 |
資本額總額 | 20,000元 |
負責人或代表人 | 吳春生 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040183618) |
登記種類 | 商業登記 |
瑞源美食的簡介
瑞源美食位於臺南市安南區,營業登記地址:臺南市安南區海東里海佃路2段365之1號1樓,瑞源美食的統一編號:37569429,瑞源美食的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:20,000元,成立時間於2013-05-20登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1040183618)。
飲料店業 ■ 飲酒店業 ■ 餐館業 ■ 其他餐飲業 ■ 智慧財產權業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
瑞源美食經濟部商業司登記所營事業項目
F501060,餐館業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
瑞源美食的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 104年06月商業歇業登記清單2015-06-23 | 瑞源美食 | 吳春生 | 20000 | 獨資 | 1040183618 | 臺南市安南區海東里海佃路2段365之1號1樓 |
■ 記錄於 104年06月商業歇業登記清單變更日期: 2015-06-23 | 商業名稱: 瑞源美食 | 負責人: 吳春生 | 資本額: 20000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1040183618 | 商業所在地: 臺南市安南區海東里海佃路2段365之1號1樓 |
同姓名董監事 吳春生 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳春生)吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
[ 搜尋 吳春生 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳春生 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳春生)吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生 | 公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
[ 搜尋 吳春生 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳春生 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳春生)春生雞肉 | 統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉 | 連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館 | 場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
春生雞肉統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋 吳春生 開放資料... ]
瑞源美食的地圖
瑞源美食的地址位於
臺南市安南區海東里海佃路2段365之1號1樓開啟Google地圖視窗瑞源美食附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
進福大飲食店 統一編號: 06503731 | 許德幸 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區海東里海佃路4段389號1樓 |
禾昇雜貨行 統一編號: 06504154 | 吳秋原 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100042623) | 臺南市安南區海東里海佃路2段417巷13號1樓 |
永展商店 統一編號: 06504422 | 劉玉滿 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區淵東里海佃路3段305號1樓 |
五合企業社 統一編號: 06504437 | 黃同志 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區海東里海佃路2段27巷43號1樓 |
振榮雜貨店 統一編號: 06505246 | 鄭秋 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區佃東里海佃路4段388巷77號1樓 |
啟益企業社 統一編號: 06505409 | 方坤福 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安南區溪北里海佃路4段55巷33號1樓???? |
岡亮工業社 統一編號: 06506131 | 王國祐 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區海佃里國安街156巷171弄15號1樓 |
嘉聯承汽車百貨商行 統一編號: 06506879 | 黃嘉吉 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區海東里海佃路2段55號1樓 |
協和商行 統一編號: 06507005 | 許燕惠 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區淵東里海佃路4段55巷24號1樓 |
鴻泰彈簧五金工業社 統一編號: 06507027 | 高劉秀霞 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區溪東里海佃路1段158巷172號1樓 |
進福大飲食店 統一編號: 06503731 | 負責人: 許德幸 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
禾昇雜貨行 統一編號: 06504154 | 負責人: 吳秋原 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100042623) |
永展商店 統一編號: 06504422 | 負責人: 劉玉滿 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
五合企業社 統一編號: 06504437 | 負責人: 黃同志 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
振榮雜貨店 統一編號: 06505246 | 負責人: 鄭秋 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
啟益企業社 統一編號: 06505409 | 負責人: 方坤福 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
岡亮工業社 統一編號: 06506131 | 負責人: 王國祐 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
嘉聯承汽車百貨商行 統一編號: 06506879 | 負責人: 黃嘉吉 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
協和商行 統一編號: 06507005 | 負責人: 許燕惠 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
鴻泰彈簧五金工業社 統一編號: 06507027 | 負責人: 高劉秀霞 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
[ 更多 臺南市安南區海東里海佃路 地址的商工登記... ]