春生鮮菇坊
春生鮮菇坊的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 25431998 |
登記地址 | 臺中市新社區慶西里上坪4-5號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 新社區 慶西里 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2010-12-22 |
變更日期 | 2013-06-06 |
資本額總額 | 3,000元 |
負責人或代表人 | 吳春生 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
春生鮮菇坊的簡介
春生鮮菇坊位於臺中市新社區,營業登記地址:臺中市新社區慶西里9鄰上坪4―5號1樓,春生鮮菇坊的統一編號:25431998,春生鮮菇坊的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:3,000元,成立時間於2010-12-23登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
農產品零售業 ■ 畜產品零售業 ■ 水產品零售業 ■ 野生動物零售業 ■ 漁具零售業 ■ 種苗零售業 ■ 花卉零售業 ■ 特定寵物零售業 ■ 觀賞魚零售業 ■ 其他動物零售業 ■ 其他農畜水產品零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
春生鮮菇坊財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
472111,蔬菜零售
春生鮮菇坊經濟部商業司登記所營事業項目
F201010,農產品零售業
同姓名董監事 吳春生 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳春生)吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
[ 搜尋 吳春生 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳春生 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳春生)吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生 | 公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
[ 搜尋 吳春生 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳春生 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳春生)春生雞肉 | 統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉 | 連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館 | 場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
春生雞肉統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋 吳春生 開放資料... ]
春生鮮菇坊的地圖
春生鮮菇坊的地址位於
臺中市新社區慶西里9鄰上坪4―5號1樓開啟Google地圖視窗春生鮮菇坊附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
鍵泓工程行 統一編號: 25434664 | 李協昇 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市新社區慶西里下坪26-2號 |
奇鴻農產行 統一編號: 38837937 | 吳奇鴻 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030707967) | 臺中市新社區慶西里上坪68號1樓 |
樂康企業社 統一編號: 39652752 | 王煜揚 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市新社區慶西里上坪6號1樓 |
兆宏農產行 統一編號: 39931431 | 臺中市新社區慶西里上坪69號 | ||
綠大地咖啡館 統一編號: 40557221 | 劉瑞宜 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090880994) | 臺中市新社區慶西里上坪4-6號 |
威通農產行 統一編號: 40564898 | 周昆霆 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040667536) | 臺中市新社區慶西里上坪64號1樓 |
宏邦農產行 統一編號: 40704103 | 傅建鳴 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110862225) | 臺中市新社區慶西里大排14號1樓 |
周入的安心農產有限公司 統一編號: 42685004 | 周立人 | 核准設立 | 臺中市新社區慶西里上坪4號 |
高慶木器社 統一編號: 45784750 | 邱女玲 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108616021) | 臺中市新社區慶西里上坪57之1號 |
萬大農產行 統一編號: 47484842 | 周育辰 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110860641) | 臺中市新社區慶西里上坪64號1樓 |
鍵泓工程行 統一編號: 25434664 | 負責人: 李協昇 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
奇鴻農產行 統一編號: 38837937 | 負責人: 吳奇鴻 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030707967) |
樂康企業社 統一編號: 39652752 | 負責人: 王煜揚 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
兆宏農產行 統一編號: 39931431 |
綠大地咖啡館 統一編號: 40557221 | 負責人: 劉瑞宜 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090880994) |
威通農產行 統一編號: 40564898 | 負責人: 周昆霆 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040667536) |
宏邦農產行 統一編號: 40704103 | 負責人: 傅建鳴 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110862225) |
周入的安心農產有限公司 統一編號: 42685004 | 負責人: 周立人 | 狀態: 核准設立 |
高慶木器社 統一編號: 45784750 | 負責人: 邱女玲 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108616021) |
萬大農產行 統一編號: 47484842 | 負責人: 周育辰 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110860641) |
[ 更多 臺中市新社區慶西里 地址的商工登記... ]