松秋行
松秋行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 21872516 |
登記地址 | 臺中市北屯區舊社里僑孝街179號3樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 北屯區 舊社里 僑孝街 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2005-06-14 |
變更日期 | 2021-06-03 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 蔡麗香 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108609594) |
登記種類 | 商業登記 |
松秋行的簡介
松秋行位於臺中市北屯區,營業登記地址:臺中市北屯區舊社里僑孝街179號3樓,松秋行的統一編號:21872516,松秋行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於2005-06-14登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108609594)。
布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 ■ 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 ■ 五金零售業 ■ 日常用品零售業 ■ 模具零售業 ■ 水器材料零售業 ■ 寵物食品及其用品零售業 ■ 祭祀用品零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
松秋行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
474999,未分類其他家用器具及用品零售,476399,其他玩具及娛樂用品零售,474917,清潔用品零售,476111,文具零售
松秋行經濟部商業司登記所營事業項目
F206020,日常用品零售業,F207030,清潔用品零售業,F209060,文教、樂器、育樂用品零售業,F299990,其他零售業(禮品,贈品,茶葉)
松秋行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 107年01月商業變更登記清單2018-01-19 | 松秋行 | 詹大郎 | 50000 | 獨資 | 1070861184 | 臺中市北屯區舊社里僑孝街179號3樓 |
■ 記錄於 110年06月商業變更登記清單2021-06-03 | 松秋行 | 蔡麗香 | 50000 | 獨資 | 1108609594 | 臺中市北屯區舊社里僑孝街179號3樓 |
■ 記錄於 107年01月商業變更登記清單變更日期: 2018-01-19 | 商業名稱: 松秋行 | 負責人: 詹大郎 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1070861184 | 商業所在地: 臺中市北屯區舊社里僑孝街179號3樓 |
■ 記錄於 110年06月商業變更登記清單變更日期: 2021-06-03 | 商業名稱: 松秋行 | 負責人: 蔡麗香 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1108609594 | 商業所在地: 臺中市北屯區舊社里僑孝街179號3樓 |
同姓名董監事 蔡麗香 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 蔡麗香)蔡麗香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 蔡廣電機股份有限公司 | 統一編號: 22256841 |
蔡麗香 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 福慶煤礦股份有限公司 | 統一編號: 02055114 |
蔡麗香 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 釔錩塑膠股份有限公司 | 統一編號: 16031795 |
蔡麗香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1150000 | 所代表法人: | 太洋純淨水有限公司 | 統一編號: 16727823 |
蔡麗香 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 長融實業股份有限公司 | 統一編號: 22377802 |
蔡麗香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 坤合興建材股份有限公司 | 統一編號: 23188553 |
莊蔡麗香 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1028 | 所代表法人: | 中展工業股份有限公司 | 統一編號: 23350128 |
蔡麗香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2634981 | 所代表法人: | 巨圓紙業股份有限公司 | 統一編號: 23990588 |
蔡麗香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 泓武企業有限公司 | 統一編號: 27219655 |
蔡麗香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 真善美資產管理有限公司 | 統一編號: 27419653 |
蔡麗香職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 蔡廣電機股份有限公司 | 統一編號: 22256841 |
蔡麗香職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 福慶煤礦股份有限公司 | 統一編號: 02055114 |
蔡麗香職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 釔錩塑膠股份有限公司 | 統一編號: 16031795 |
蔡麗香職稱: 董事 | 持有股份數: 1150000 | 所代表法人: | 太洋純淨水有限公司 | 統一編號: 16727823 |
蔡麗香職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 長融實業股份有限公司 | 統一編號: 22377802 |
蔡麗香職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 坤合興建材股份有限公司 | 統一編號: 23188553 |
莊蔡麗香職稱: 監察人 | 持有股份數: 1028 | 所代表法人: | 中展工業股份有限公司 | 統一編號: 23350128 |
蔡麗香職稱: 董事 | 持有股份數: 2634981 | 所代表法人: | 巨圓紙業股份有限公司 | 統一編號: 23990588 |
蔡麗香職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 泓武企業有限公司 | 統一編號: 27219655 |
蔡麗香職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 真善美資產管理有限公司 | 統一編號: 27419653 |
[ 搜尋 蔡麗香 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 蔡麗香 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 蔡麗香)林蔡麗香老師自然之外油畫個展 | (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
林蔡麗香老師自然之外油畫個展 | (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
自然之外 - 林蔡麗香 油畫聯展 | (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
自然之外 - 林蔡麗香 油畫聯展 | (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
蔡麗香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 蔡廣電機股份有限公司 | 統一編號: 22256841 @ 董監事資料集 |
蔡麗香 | 食品業者登錄字號: B-200097346-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
蔡麗香 | 食品業者登錄字號: B-200097346-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
太洋純淨水有限公司 | 主要產品: 092非酒精飲料 | 統一編號: 16727823 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區建安里建國二路九四巷四號 @ 登記工廠名錄 |
林蔡麗香老師自然之外油畫個展(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
林蔡麗香老師自然之外油畫個展(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
自然之外 - 林蔡麗香 油畫聯展(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
自然之外 - 林蔡麗香 油畫聯展(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
蔡麗香職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 蔡廣電機股份有限公司 | 統一編號: 22256841 @ 董監事資料集 |
蔡麗香食品業者登錄字號: B-200097346-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
蔡麗香食品業者登錄字號: B-200097346-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
太洋純淨水有限公司主要產品: 092非酒精飲料 | 統一編號: 16727823 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區建安里建國二路九四巷四號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋 蔡麗香 開放資料... ]
松秋行的地圖
松秋行的地址位於
臺中市北屯區舊社里僑孝街179號3樓開啟Google地圖視窗松秋行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
五花十色柑仔店 統一編號: 38840623 | 彭信良 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040674038) | 臺中市北屯區舊社里僑孝街32巷26號1樓 |
忠霖工程行 統一編號: 38855955 | 黃湘雲 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030715329) | 臺中市北屯區舊社里僑孝街77號1樓 |
群義環境工程行 統一編號: 38856286 | 張麗雪 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1090860175) | 臺中市北屯區舊社里僑孝街185號4樓 |
安成企業社 統一編號: 39826851 | 賴慶鴻 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040677869) | 臺中市北屯區舊社里僑孝街20巷16號5樓 |
承洲工程行 統一編號: 39845040 | 林沛璇 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040662889) | 臺中市北屯區舊社里僑孝街185號1樓 |
政威空調工程行 統一編號: 40200118 | 謝政璋 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060864956) | 臺中市北屯區舊社里僑孝街138巷58號1樓 |
皂愔無染手作坊 統一編號: 40225878 | 蔡如愔 | 停業 (停業起迄日期 107年04月01日 至 108年03月31日) - 獨資 | 臺中市北屯區舊社里僑孝街32巷81號1樓 |
析莉亞美容坊 統一編號: 40527959 | 張姵瑜 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050861763) | 臺中市北屯區舊社里僑孝街110巷9號1樓 |
詠遠商行 統一編號: 40624740 | 林若淇 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090878113) | 臺中市北屯區舊社里僑孝街141號1樓 |
盛鴻綠能有限公司 統一編號: 42671085 | 吳秀玲 | 核准設立 | 臺中市北屯區舊社里僑孝街156號1樓 |
五花十色柑仔店 統一編號: 38840623 | 負責人: 彭信良 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040674038) |
忠霖工程行 統一編號: 38855955 | 負責人: 黃湘雲 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030715329) |
群義環境工程行 統一編號: 38856286 | 負責人: 張麗雪 | 狀態: 歇業 - 合夥 (核准文號: 1090860175) |
安成企業社 統一編號: 39826851 | 負責人: 賴慶鴻 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040677869) |
承洲工程行 統一編號: 39845040 | 負責人: 林沛璇 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040662889) |
政威空調工程行 統一編號: 40200118 | 負責人: 謝政璋 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060864956) |
皂愔無染手作坊 統一編號: 40225878 | 負責人: 蔡如愔 | 狀態: 停業 (停業起迄日期 107年04月01日 至 108年03月31日) - 獨資 |
析莉亞美容坊 統一編號: 40527959 | 負責人: 張姵瑜 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050861763) |
詠遠商行 統一編號: 40624740 | 負責人: 林若淇 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090878113) |
盛鴻綠能有限公司 統一編號: 42671085 | 負責人: 吳秀玲 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺中市北屯區舊社里僑孝街 地址的商工登記... ]