瑞勝商行
瑞勝商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 20162880 |
登記地址 | 臺南市中西區民權路3段85號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 中西區 民權路3段 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 1997-06-14 |
變更日期 | 1997-07-01 |
資本額總額 | 3,000元 |
負責人或代表人 | 吳春生 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
瑞勝商行的簡介
瑞勝商行位於臺南市中西區,營業登記地址:臺南市中西區民權路3段85號1樓,瑞勝商行的統一編號:20162880,瑞勝商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:3,000元,成立時間於1997-06-14登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中西區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 北區 ■ 安平區 ■ 安南區 ■ 永康區 ■ 歸仁區 ■ 新化區 ■ 左鎮區 ■ 玉井區 ■ 楠西區 ■ 南化區 ■ 仁德區 ■ 關廟區 ■ 龍崎區 ■ 官田區 ■ 麻豆區 ■ 佳里區 ■ 西港區 ■ 七股區 ■ 將軍區 ■ 學甲區 ■ 北門區 ■ 新營區 ■ 後壁區 ■ 白河區 ■ 東山區 ■ 六甲區 ■ 下營區 ■ 柳營區 ■ 鹽水區 ■ 善化區 ■ 大內區 ■ 山上區 ■ 新市區 ■ 安定區
瑞勝商行經濟部商業司登記所營事業項目
五金用品買賣。
同姓名董監事 吳春生 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳春生)吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
[ 搜尋 吳春生 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳春生 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳春生)吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生 | 公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
[ 搜尋 吳春生 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳春生 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳春生)春生雞肉 | 統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉 | 連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館 | 場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
春生雞肉統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋 吳春生 開放資料... ]
瑞勝商行的地圖
瑞勝商行的地址位於
臺南市中西區民權路3段85號1樓開啟Google地圖視窗瑞勝商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
方丞國際股份有限公司 統一編號: 00188850 | 劉怡甄 | 核准設立 | 臺南市中西區西湖里民權路4段112巷43號1樓 |
享恩企業社 統一編號: 00255457 | 呂玟慧 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市中西區城隍里民權路1段243號4樓 |
惠升坊 統一編號: 00255793 | 游升暉 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市中西區赤嵌里民權路2段64巷19、21號 |
咩尬代購商行 統一編號: 00256646 | 陳依箬 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市中西區城隍里民權路1段243號4樓 |
松鼠樂代購 統一編號: 00256651 | 鄭羽純 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市中西區城隍里民權路1段243號4樓 |
甘單咖啡館 統一編號: 00257949 | 林麗秋 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市中西區赤嵌里民權路2段4巷13號1樓 |
賀將拉麵店 統一編號: 00258308 | 田杰霖 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市中西區南美里民權路2段225號1樓 |
龍來停商行 統一編號: 00258671 | 呂家宏 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市中西區城隍里民權路1段243號4樓 |
黛樂美商行國華店 統一編號: 00259448 | 洪榮茂 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 | 臺南市中西區五條港里民權路3段41號1樓 |
筛崮制所 統一編號: 00261079 | 鍾靜龍 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市中西區城隍里民權路1段243號4樓 |
方丞國際股份有限公司 統一編號: 00188850 | 負責人: 劉怡甄 | 狀態: 核准設立 |
享恩企業社 統一編號: 00255457 | 負責人: 呂玟慧 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
惠升坊 統一編號: 00255793 | 負責人: 游升暉 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
咩尬代購商行 統一編號: 00256646 | 負責人: 陳依箬 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
松鼠樂代購 統一編號: 00256651 | 負責人: 鄭羽純 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
甘單咖啡館 統一編號: 00257949 | 負責人: 林麗秋 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
賀將拉麵店 統一編號: 00258308 | 負責人: 田杰霖 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
龍來停商行 統一編號: 00258671 | 負責人: 呂家宏 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
黛樂美商行國華店 統一編號: 00259448 | 負責人: 洪榮茂 | 狀態: 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
筛崮制所 統一編號: 00261079 | 負責人: 鍾靜龍 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 臺南市中西區民權路 地址的商工登記... ]