格惠商行
格惠商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 17522783 |
登記地址 | 臺北市中山區八德路2段108之1號八德市場1樓117號攤位 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 中山區 埤頭里 八德路2段 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 1999-12-16 |
變更日期 | 2023-08-24 |
資本額總額 | 60,000元 |
負責人或代表人 | 劉玉燕 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124112162) |
登記種類 | 商業登記 |
格惠商行的簡介
格惠商行位於臺北市中山區,營業登記地址:臺北市中山區埤頭里八德路2段108號之1八德市場1樓117號攤位,格惠商行的統一編號:17522783,格惠商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:60,000元,成立時間於1999-11-23登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1124112162)。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
格惠商行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
474999,未分類其他家用器具及用品零售,474911,免洗餐具零售
格惠商行經濟部商業司登記所營事業項目
F209050,包裝材料零售業,F206020,家庭日常用品零售業,F299990,其他零售業
格惠商行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 112年08月商業歇業登記清單2023-08-24 | 格惠商行 | 劉玉燕 | 60000 | 獨資 | 1124112162 | 臺北市中山區八德路2段108之1號八德市場1樓117號攤位 |
■ 記錄於 112年08月商業歇業登記清單變更日期: 2023-08-24 | 商業名稱: 格惠商行 | 負責人: 劉玉燕 | 資本額: 60000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1124112162 | 商業所在地: 臺北市中山區八德路2段108之1號八德市場1樓117號攤位 |
同姓名董監事 劉玉燕 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 董監事資料集 劉玉燕)楊劉玉燕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 紀林企業股份有限公司 | 統一編號: 22722706 |
陳劉玉燕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 祥裕化學股份有限公司 | 統一編號: 23255659 |
黃劉玉燕 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永真生技股份有限公司 | 統一編號: 24243392 |
劉玉燕 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 499867 | 所代表法人: | 中國財經資訊股份有限公司 | 統一編號: 28713520 |
劉玉燕 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 滿耀興業有限公司 | 統一編號: 53179623 |
楊劉玉燕 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20492754 | 所代表法人: | 力偉投資有限公司 | 統一編號: 80300325 |
劉玉燕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 姿然國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 80665062 |
劉玉燕 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 安祺建設有限公司 | 統一編號: |
楊劉玉燕職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 紀林企業股份有限公司 | 統一編號: 22722706 |
陳劉玉燕職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 祥裕化學股份有限公司 | 統一編號: 23255659 |
黃劉玉燕職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永真生技股份有限公司 | 統一編號: 24243392 |
劉玉燕職稱: 董事長 | 持有股份數: 499867 | 所代表法人: | 中國財經資訊股份有限公司 | 統一編號: 28713520 |
劉玉燕職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 滿耀興業有限公司 | 統一編號: 53179623 |
楊劉玉燕職稱: 董事 | 持有股份數: 20492754 | 所代表法人: | 力偉投資有限公司 | 統一編號: 80300325 |
劉玉燕職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 姿然國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 80665062 |
劉玉燕職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 安祺建設有限公司 | 統一編號: |
[ 搜尋 劉玉燕 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 劉玉燕 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 劉玉燕)莊劉玉燕 | 公司名稱: 朝琳企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 79810721 |
莊劉玉燕公司名稱: 朝琳企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 79810721 |
[ 搜尋 劉玉燕 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 劉玉燕 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 劉玉燕)劉玉燕地政士事務所 | 姓名: 劉玉燕 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-25238248 | 臺中市豐原區中正路313號 @ 地政士開業資料 |
劉玉燕地政士事務所 | 電話: 04-25236736 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 劉○燕 | 事務所地址: 臺中市豐原區中正路313號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
中華民國生活藝術協會 | 團體會址: 臺北市大安區忠孝東路4段69-8號 | 成立日期: 0850310 | 理事長: 劉玉燕 @ 全國性人民團體名冊 |
山海相連 離島發聲 藝術家聯合巡迴展(免費參觀) | 大媒體新聞網、譯嘉傳媒公司 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
山海相連 離島發聲 藝術家聯合巡迴展(免費參觀) | 大媒體新聞網、譯嘉傳媒公司 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
楊劉玉燕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 紀林企業股份有限公司 | 統一編號: 22722706 @ 董監事資料集 |
陳劉玉燕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 祥裕化學股份有限公司 | 統一編號: 23255659 @ 董監事資料集 |
黃劉玉燕 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永真生技股份有限公司 | 統一編號: 24243392 @ 董監事資料集 |
劉玉燕地政士事務所姓名: 劉玉燕 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-25238248 | 臺中市豐原區中正路313號 @ 地政士開業資料 |
劉玉燕地政士事務所電話: 04-25236736 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 劉○燕 | 事務所地址: 臺中市豐原區中正路313號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
中華民國生活藝術協會團體會址: 臺北市大安區忠孝東路4段69-8號 | 成立日期: 0850310 | 理事長: 劉玉燕 @ 全國性人民團體名冊 |
山海相連 離島發聲 藝術家聯合巡迴展(免費參觀)大媒體新聞網、譯嘉傳媒公司 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
山海相連 離島發聲 藝術家聯合巡迴展(免費參觀)大媒體新聞網、譯嘉傳媒公司 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
楊劉玉燕職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 紀林企業股份有限公司 | 統一編號: 22722706 @ 董監事資料集 |
陳劉玉燕職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 祥裕化學股份有限公司 | 統一編號: 23255659 @ 董監事資料集 |
黃劉玉燕職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永真生技股份有限公司 | 統一編號: 24243392 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 劉玉燕 開放資料... ]
格惠商行的地圖
格惠商行的地址位於
臺北市中山區埤頭里八德路2段108號之1八德市場1樓117號攤位開啟Google地圖視窗格惠商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
復華資本科技創業投資有限合夥 統一編號: 42905529 | 臺北市中山區埤頭里八德路2段308號3樓 | ||
英屬安奎拉商瑞奇全球商業股份有限公司 統一編號: 42942030 | 游珮瑜 | 核准設立 | 臺北市中山區八德路2段232號11樓 |
阿皮國際有限公司 統一編號: 42997914 | 羅紹文 | 核准設立 | 臺北市中山區八德路2段100號10樓 |
曜玥有限公司 統一編號: 43672581 | 鄧湘齡 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-10) | 臺北市中山區八德路2段232號8樓 |
清波海洋有限公司 統一編號: 43672668 | 鄧湘齡 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-10) | 臺北市中山區八德路2段232號8樓 |
泊市海洋有限公司 統一編號: 43673126 | 鄧湘齡 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-10) | 臺北市中山區八德路2段232號8樓 |
台灣素悅有限公司 統一編號: 43745971 | 李隆安 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-29) | 臺北市中山區八德路2段260號7樓 |
盔甲奈米科技股份有限公司 統一編號: 43812892 | 劉素芳 | 核准設立 | 臺北市中山區八德路2段260號6樓 |
米格科技有限公司 統一編號: 43872906 | 林暐倫 | 核准設立 | 臺北市中山區八德路2段68號 |
大合國際企業有限公司 統一編號: 43884086 | 龐文娜 | 核准設立 | 臺北市中山區八德路2段232號10樓 |
復華資本科技創業投資有限合夥 統一編號: 42905529 |
英屬安奎拉商瑞奇全球商業股份有限公司 統一編號: 42942030 | 負責人: 游珮瑜 | 狀態: 核准設立 |
阿皮國際有限公司 統一編號: 42997914 | 負責人: 羅紹文 | 狀態: 核准設立 |
曜玥有限公司 統一編號: 43672581 | 負責人: 鄧湘齡 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2020-12-10) |
清波海洋有限公司 統一編號: 43672668 | 負責人: 鄧湘齡 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2020-12-10) |
泊市海洋有限公司 統一編號: 43673126 | 負責人: 鄧湘齡 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2020-12-10) |
台灣素悅有限公司 統一編號: 43745971 | 負責人: 李隆安 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2021-12-29) |
盔甲奈米科技股份有限公司 統一編號: 43812892 | 負責人: 劉素芳 | 狀態: 核准設立 |
米格科技有限公司 統一編號: 43872906 | 負責人: 林暐倫 | 狀態: 核准設立 |
大合國際企業有限公司 統一編號: 43884086 | 負責人: 龐文娜 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺北市中山區埤頭里八德路 地址的商工登記... ]