九如通訊行
九如通訊行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 17210016 |
登記地址 | 臺南市北區正覺里公園路597巷86號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 北區 正覺里 公園路 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 1999-11-18 |
變更日期 | 2021-09-24 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 吳榮宗 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100051502) |
登記種類 | 商業登記 |
九如通訊行的簡介
九如通訊行位於臺南市北區,營業登記地址:臺南市北區正覺里公園路597巷86號1樓,九如通訊行的統一編號:17210016,九如通訊行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於1999-11-18登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100051502)。
電器零售業 ■ 電腦及事務性機器設備零售業 ■ 精密儀器零售業 ■ 度量衡器零售業 ■ 電信器材零售業 ■ 機械器具零售業 ■ 交通標誌器材零售業 ■ 污染防治設備零售業 ■ 電池零售業 ■ 警械零售業 ■ 魚槍零售業 ■ 管制刀械零售業 ■ 其他機械器具零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
九如通訊行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
483212,手機及手機週邊零配件零售,464211,電子器材、電子設備批發
九如通訊行經濟部商業司登記所營事業項目
F213060,電信器材零售業,E701010,通信工程業
九如通訊行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年09月商業變更登記清單2014-09-05 | 九如通訊行 | 吳榮宗 | 50000 | 獨資 | 1030653173 | 臺南市北區三德里長北街98號1樓 |
■ 記錄於 110年09月商業變更登記清單2021-09-24 | 九如通訊行 | 吳榮宗 | 50000 | 獨資 | 1100051502 | 臺南市北區正覺里公園路597巷86號1樓 |
■ 記錄於 103年09月商業變更登記清單變更日期: 2014-09-05 | 商業名稱: 九如通訊行 | 負責人: 吳榮宗 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1030653173 | 商業所在地: 臺南市北區三德里長北街98號1樓 |
■ 記錄於 110年09月商業變更登記清單變更日期: 2021-09-24 | 商業名稱: 九如通訊行 | 負責人: 吳榮宗 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1100051502 | 商業所在地: 臺南市北區正覺里公園路597巷86號1樓 |
同姓名董監事 吳榮宗 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 董監事資料集 吳榮宗)吳榮宗 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 653300 | 所代表法人: | 陽碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16704357 |
吳榮宗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 鴻禕實業有限公司 | 統一編號: 23169562 |
吳榮宗 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台農有機肥料股份有限公司 | 統一編號: 50534228 |
吳榮宗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 順泰裝潢有限公司 | 統一編號: 66484195 |
吳榮宗 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 寶信研磨器材企業股份有限公司 | 統一編號: 84206651 |
吳榮宗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 德麟企業有限公司 | 統一編號: 86498555 |
吳榮宗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 武竹有限公司 | 統一編號: 89894185 |
吳榮宗職稱: 董事長 | 持有股份數: 653300 | 所代表法人: | 陽碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16704357 |
吳榮宗職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 鴻禕實業有限公司 | 統一編號: 23169562 |
吳榮宗職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台農有機肥料股份有限公司 | 統一編號: 50534228 |
吳榮宗職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 順泰裝潢有限公司 | 統一編號: 66484195 |
吳榮宗職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 寶信研磨器材企業股份有限公司 | 統一編號: 84206651 |
吳榮宗職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 德麟企業有限公司 | 統一編號: 86498555 |
吳榮宗職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 武竹有限公司 | 統一編號: 89894185 |
[ 搜尋 吳榮宗 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 吳榮宗 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳榮宗)汐芷藥局 | 電話: 26924087 | 汐止區 | 地址街道巷弄號: 福德一路255號 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 吳榮宗 @ 藥局基本資料 |
大尚科技國際有限公司板橋廠 | 產品中類: 33其他製造業 | 廠址: 新北市板橋區信義路一六三巷一一號五樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
墨游.默遊-Jung-tsung X無垠.双個展 | (中華民國)陳民芳 | 活動起始日期: 2024/06/13 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
墨游.默遊-Jung-tsung X無垠.双個展 | (中華民國)陳民芳 | 活動起始日期: 2024/06/13 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳榮宗 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 653300 | 所代表法人: | 陽碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16704357 @ 董監事資料集 |
吳榮宗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 鴻禕實業有限公司 | 統一編號: 23169562 @ 董監事資料集 |
吳榮宗 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台農有機肥料股份有限公司 | 統一編號: 50534228 @ 董監事資料集 |
吳榮宗 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 順泰裝潢有限公司 | 統一編號: 66484195 @ 董監事資料集 |
汐芷藥局電話: 26924087 | 汐止區 | 地址街道巷弄號: 福德一路255號 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 吳榮宗 @ 藥局基本資料 |
大尚科技國際有限公司板橋廠產品中類: 33其他製造業 | 廠址: 新北市板橋區信義路一六三巷一一號五樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
墨游.默遊-Jung-tsung X無垠.双個展(中華民國)陳民芳 | 活動起始日期: 2024/06/13 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
墨游.默遊-Jung-tsung X無垠.双個展(中華民國)陳民芳 | 活動起始日期: 2024/06/13 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳榮宗職稱: 董事長 | 持有股份數: 653300 | 所代表法人: | 陽碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16704357 @ 董監事資料集 |
吳榮宗職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 鴻禕實業有限公司 | 統一編號: 23169562 @ 董監事資料集 |
吳榮宗職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台農有機肥料股份有限公司 | 統一編號: 50534228 @ 董監事資料集 |
吳榮宗職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 順泰裝潢有限公司 | 統一編號: 66484195 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳榮宗 開放資料... ]
九如通訊行的地圖
九如通訊行的地址位於
臺南市北區正覺里公園路597巷86號1樓開啟Google地圖視窗九如通訊行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
鴻興米店 統一編號: 68311207 | 林彩庚 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市北區正覺里公園路643號 |
長生西藥房 統一編號: 68334807 | 鄭振成 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030263470) | 臺南市北區正覺里公園路599之6號1樓 |
信泰西藥行 統一編號: 68455941 | 鄭婷媛 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040184204) | 臺南市北區正覺里公園路693號1樓 |
典興冷凍廠(小型工業) 統一編號: 68456499 | 楊益仁 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區正覺里公園路689號 |
通發肉舖 統一編號: 68569254 | 王町山 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120041406) | 臺南市北區正覺里公園路862巷17號(延平市場第16號攤位) |
景興理髮廳 統一編號: 68615980 | 楊金葉 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區正覺里公園路653號 |
瑞慶液化煤氣行 統一編號: 68776129 | 蔡慶山 | 歇業 - 合夥 | 臺南市北區正覺里公園路597巷100號1樓(僅供辦公室使用) |
村城鐵工所 統一編號: 69256532 | 謝賜村 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市北區正覺里公園路634巷37號 |
大山專業洗衣坊 統一編號: 69265997 | 楊華寶 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080009176) | 臺南市北區正覺里公園路675之1號 |
時代鐘錶眼鏡行 統一編號: 69266692 | 陳奕佑 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120041681) | 臺南市北區正覺里公園路639號1樓 |
鴻興米店 統一編號: 68311207 | 負責人: 林彩庚 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
長生西藥房 統一編號: 68334807 | 負責人: 鄭振成 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030263470) |
信泰西藥行 統一編號: 68455941 | 負責人: 鄭婷媛 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040184204) |
典興冷凍廠(小型工業) 統一編號: 68456499 | 負責人: 楊益仁 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
通發肉舖 統一編號: 68569254 | 負責人: 王町山 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120041406) |
景興理髮廳 統一編號: 68615980 | 負責人: 楊金葉 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
瑞慶液化煤氣行 統一編號: 68776129 | 負責人: 蔡慶山 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
村城鐵工所 統一編號: 69256532 | 負責人: 謝賜村 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
大山專業洗衣坊 統一編號: 69265997 | 負責人: 楊華寶 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080009176) |
時代鐘錶眼鏡行 統一編號: 69266692 | 負責人: 陳奕佑 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120041681) |
[ 更多 臺南市北區正覺里公園路 地址的商工登記... ]