花樓商行
花樓商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 09726004 |
登記地址 | 新北市中和區景平路999巷2之3號4樓(現場僅供辦公室使用) || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 中和區 景平路 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 2006-06-28 |
變更日期 | 2006-06-28 |
資本額總額 | 245,000元 |
負責人或代表人 | 林信成 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
花樓商行的簡介
花樓商行位於新北市中和區,營業登記地址:新北市中和區景平路999巷2之3號4樓(現場僅供辦公室使用),花樓商行的統一編號:09726004,花樓商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:245,000元,成立時間於2006-06-28登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資。
飲料店業 ■ 飲酒店業 ■ 餐館業 ■ 其他餐飲業 ■ 智慧財產權業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
花樓商行經濟部商業司登記所營事業項目
F501060,餐館業,F203020,菸酒零售業,F203010,食品什貨、飲料零售業,JE01010,租賃業(貨櫃及特許業務除外)
同姓名董監事 林信成 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林信成)林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 愛發斯特生物科技國際有限公司 | 統一編號: 12636920 |
林信成 | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達欣工程股份有限公司 | 統一編號: 18997007 |
林信成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 曜羽科技股份有限公司 | 統一編號: 28093438 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 人誠投資有限公司 | 統一編號: 42857723 |
林信成 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 人誠文創股份有限公司 | 統一編號: 43808089 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鼎燁國際投資有限公司 | 統一編號: 54067251 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 太磐國際開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536006 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 永大展有限公司 | 統一編號: 84512151 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 愛發斯特生物科技國際有限公司 | 統一編號: 12636920 |
林信成職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達欣工程股份有限公司 | 統一編號: 18997007 |
林信成職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 曜羽科技股份有限公司 | 統一編號: 28093438 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 人誠投資有限公司 | 統一編號: 42857723 |
林信成職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 人誠文創股份有限公司 | 統一編號: 43808089 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鼎燁國際投資有限公司 | 統一編號: 54067251 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 太磐國際開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536006 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 永大展有限公司 | 統一編號: 84512151 |
[ 搜尋 林信成 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林信成 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林信成)林信成 | 公司名稱: 士林開發股份有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 05147030 |
林信成公司名稱: 士林開發股份有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 05147030 |
[ 搜尋 林信成 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林信成 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林信成)e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」 | (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」 | (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
士林開發股份有限公司 | 總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1131001 @ 上櫃公司基本資料 |
林信成食品工廠 | 主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
士林開發股份有限公司總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1131001 @ 上櫃公司基本資料 |
林信成食品工廠主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林信成 開放資料... ]
花樓商行的地圖
花樓商行的地址位於
新北市中和區景平路999巷2之3號4樓(現場僅供辦公室使用)開啟Google地圖視窗花樓商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
船長茶莊 統一編號: 02322436 | 胡毓修 | 核准設立 - 獨資 | 新北市中和區景平路61之6號1樓 |
家吉理容院 統一編號: 02322442 | 林欽昌 | 核准停業 - 獨資 | 新北市中和區景平路61之7號1樓 |
金角科技社 統一編號: 02322631 | 楊櫻桃 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 新北市中和區景平路709號?0樓?0?0?0?0?0?0 |
元帝理髮廳 統一編號: 02329796 | 林信言 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045248371) | 新北市中和區景平路776號1、2樓 |
財資企業行 統一編號: 02330055 | 洪見取 | 核准設立 - 獨資 | 新北市中和區景平路55?0號?0樓 |
野犀牛小吃店 統一編號: 02331272 | 劉正飛 | 核准設立 - 獨資 | 新北市中和區景平路448號1樓 |
松工企業有限公司 統一編號: 02332737 | 解散 (082年08月10日 建三丙字 第082349775號) | 新北市中和區景平路四九五之三號三F | |
優特企管顧問社 統一編號: 02333285 | 林利凱 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035233716) | 新北市中和區景平路455之4號 |
敦睦企業股份有限公司 統一編號: 02333378 | 撤銷 | 新北市中和區景平路111巷7弄7之2號1樓 | |
豪璟企業社 統一編號: 02334067 | 李進財 | 歇業 - 獨資 | 新北市中和區景平路588巷3?7之?0號2樓 |
船長茶莊 統一編號: 02322436 | 負責人: 胡毓修 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
家吉理容院 統一編號: 02322442 | 負責人: 林欽昌 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
金角科技社 統一編號: 02322631 | 負責人: 楊櫻桃 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
元帝理髮廳 統一編號: 02329796 | 負責人: 林信言 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045248371) |
財資企業行 統一編號: 02330055 | 負責人: 洪見取 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
野犀牛小吃店 統一編號: 02331272 | 負責人: 劉正飛 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
松工企業有限公司 統一編號: 02332737 | 狀態: 解散 (082年08月10日 建三丙字 第082349775號) |
優特企管顧問社 統一編號: 02333285 | 負責人: 林利凱 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035233716) |
敦睦企業股份有限公司 統一編號: 02333378 | 狀態: 撤銷 |
豪璟企業社 統一編號: 02334067 | 負責人: 李進財 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 新北市中和區景平路 地址的商工登記... ]