靈糧書房
靈糧書房的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 01738962 |
登記地址 | 臺北市大安區和平東路2段24號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 大安區 和平東路2段 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 1986-09-02 |
變更日期 | 1986-12-24 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 王文斌 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
靈糧書房的簡介
靈糧書房位於臺北市大安區,營業登記地址:臺北市大安區和平東路2段24號1樓,靈糧書房的統一編號:01738962,靈糧書房的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於1986-09-02登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
靈糧書房經濟部商業司登記所營事業項目
1、基督教書籍買賣2、文具用品卡片(批發兼零售)3、其他有關佈道需用物品買賣
靈糧書房 - 黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
財團法人士林靈糧堂附屬士林靈糧書房地址: 台北市士林區承德路四段170號之1 | 電話: 02-2883-8827 |
同姓名董監事 王文斌 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 6 筆) (或要: 董監事資料集 王文斌)王文斌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大運有限公司 | 統一編號: 24678261 |
王文斌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 奇泰檢驗科技股份有限公司 | 統一編號: 45045220 |
王文斌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 康爾威生物科技有限公司 | 統一編號: 53068605 |
王文斌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 貝特如國際有限公司 | 統一編號: 54532877 |
王文斌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 芳譽股份有限公司 | 統一編號: 90014080 |
王文斌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 融通數位有限公司 | 統一編號: 91073163 |
王文斌職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大運有限公司 | 統一編號: 24678261 |
王文斌職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 奇泰檢驗科技股份有限公司 | 統一編號: 45045220 |
王文斌職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 康爾威生物科技有限公司 | 統一編號: 53068605 |
王文斌職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 貝特如國際有限公司 | 統一編號: 54532877 |
王文斌職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 芳譽股份有限公司 | 統一編號: 90014080 |
王文斌職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 融通數位有限公司 | 統一編號: 91073163 |
[ 搜尋 王文斌 | 董監事資料集 開放資料... ]
名稱 靈糧書房 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 靈糧書房)財團法人靈糧書房 | 統一編號: 01744824 | 電話號碼: 02-2362-3022 | 臺北市大安區和平東路2段24號 @ 出進口廠商登記資料 |
財團法人靈糧書房統一編號: 01744824 | 電話號碼: 02-2362-3022 | 臺北市大安區和平東路2段24號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋 靈糧書房 開放資料... ]
地址 臺北市大安區和平東路2段24號1樓 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 臺北市大安區和平東路2段24號1樓)社團法人台灣愛鄰社區服務協會(大安區) | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照ABC據點 |
社團法人台灣愛鄰社區服務協會(大安區) | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照C據點 |
社團法人台灣愛鄰社區服務協會(大安區) | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照B據點 |
財團法人國度復興傳播基金會 | 電話: 02-23623022 | 地址: 臺北市大安區和平東路2段24號10樓1013室 | 行政區: 臺北市 | 負責人: 周神助 @ 全國宗教資訊系統資料-基金會 |
中華基督教安提阿國度事奉協會 | 團體會址: 臺北市大安區和平東路2段24號5樓501室 | 成立日期: 0900630 | 理事長: 許琪浚 @ 全國性人民團體名冊 |
台灣家庭生活教育專業人員協會 | 團體會址: 臺北市大安區和平東路2段24號7樓_10699台北郵局7-340號信箱 | 成立日期: 0921107 | 理事長: 陳若琳 @ 全國性人民團體名冊 |
臺緬技職教育經貿文化交流協會 | 團體會址: 臺北市大安區和平東路二段24號6樓 | 成立日期: 1080628 | 理事長: 朱竹元 @ 全國性人民團體名冊 |
社團法人台灣愛鄰社區服務協會(信義區) | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23676646#8716 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100064 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路2段24號11樓 @ 長照ABC據點 |
社團法人台灣愛鄰社區服務協會(大安區)特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照ABC據點 |
社團法人台灣愛鄰社區服務協會(大安區)特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照C據點 |
社團法人台灣愛鄰社區服務協會(大安區)特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照B據點 |
財團法人國度復興傳播基金會電話: 02-23623022 | 地址: 臺北市大安區和平東路2段24號10樓1013室 | 行政區: 臺北市 | 負責人: 周神助 @ 全國宗教資訊系統資料-基金會 |
中華基督教安提阿國度事奉協會團體會址: 臺北市大安區和平東路2段24號5樓501室 | 成立日期: 0900630 | 理事長: 許琪浚 @ 全國性人民團體名冊 |
台灣家庭生活教育專業人員協會團體會址: 臺北市大安區和平東路2段24號7樓_10699台北郵局7-340號信箱 | 成立日期: 0921107 | 理事長: 陳若琳 @ 全國性人民團體名冊 |
臺緬技職教育經貿文化交流協會團體會址: 臺北市大安區和平東路二段24號6樓 | 成立日期: 1080628 | 理事長: 朱竹元 @ 全國性人民團體名冊 |
社團法人台灣愛鄰社區服務協會(信義區)特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23676646#8716 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100064 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路2段24號11樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 臺北市大安區和平東路2段24號1樓 開放資料... ]
姓名 王文斌 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 王文斌)王文斌地政士事務所 | 姓名: 王文斌 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-7741789 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里勝利街10號 @ 地政士開業資料 |
王文斌 | 公司名稱: 一山遊覽車客運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220714 @ 遊覽車駕駛資料 |
王文斌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大運有限公司 | 統一編號: 24678261 @ 董監事資料集 |
王文斌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 奇泰檢驗科技股份有限公司 | 統一編號: 45045220 @ 董監事資料集 |
王文斌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 康爾威生物科技有限公司 | 統一編號: 53068605 @ 董監事資料集 |
王文斌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 貝特如國際有限公司 | 統一編號: 54532877 @ 董監事資料集 |
王文斌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 芳譽股份有限公司 | 統一編號: 90014080 @ 董監事資料集 |
王文斌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 融通數位有限公司 | 統一編號: 91073163 @ 董監事資料集 |
王文斌地政士事務所姓名: 王文斌 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-7741789 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里勝利街10號 @ 地政士開業資料 |
王文斌公司名稱: 一山遊覽車客運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220714 @ 遊覽車駕駛資料 |
王文斌職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大運有限公司 | 統一編號: 24678261 @ 董監事資料集 |
王文斌職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 奇泰檢驗科技股份有限公司 | 統一編號: 45045220 @ 董監事資料集 |
王文斌職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 康爾威生物科技有限公司 | 統一編號: 53068605 @ 董監事資料集 |
王文斌職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 貝特如國際有限公司 | 統一編號: 54532877 @ 董監事資料集 |
王文斌職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 芳譽股份有限公司 | 統一編號: 90014080 @ 董監事資料集 |
王文斌職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 融通數位有限公司 | 統一編號: 91073163 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 王文斌 開放資料... ]
靈糧書房的地圖
靈糧書房的地址位於
臺北市大安區和平東路2段24號1樓開啟Google地圖視窗靈糧書房附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
大竣企業有限公司 統一編號: 04269470 | 李中雄 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-28) | 臺北市大安區和平東路1段266號6樓 |
異軍工程股份有限公司 統一編號: 04283085 | 撤銷 (081年04月23日 建一字 第20400號) | 臺北市大安區和平東路3段92號 | |
新境界國際有限公司 統一編號: 04294463 | 解散 (089年01月07日 建商二字 第89251117號) | 臺北市大安區和平東路1段182之1號10樓 | |
立國工商企業有限公司 統一編號: 04296602 | 魯治萍 | 核准設立 | 臺北市大安區和平東路3段63號11樓7室 |
千通遊覽有限公司 統一編號: 04301725 | 張素芬 | 核准設立 | 臺北市大安區和平東路2段203號6樓之1 |
威盟企業有限公司 統一編號: 04352759 | 廢止 (092年10月17日 府建商字 第09216040400號) | 臺北市大安區和平東路3段258號8樓 | |
萬春實業股份有限公司 統一編號: 04356185 | 吳德偉 | 核准設立 | 臺北市大安區和平東路2段201號2樓之2 |
台灣中道音響股份有限公司 統一編號: 04358254 | 吳恭全 | 核准設立 | 臺北市大安區和平東路3段64號之33樓 |
雅威室內設計裝修有限公司 統一編號: 04393132 | 汪冠洲 | 核准設立 | 臺北市大安區和平東路2段203號11樓之2 |
申益有限公司 統一編號: 04396525 | 廢止 (099年07月28日 府產業商字 第09937242700號) | 臺北市大安區和平東路2段66號5樓 |
大竣企業有限公司 統一編號: 04269470 | 負責人: 李中雄 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2023-12-28) |
異軍工程股份有限公司 統一編號: 04283085 | 狀態: 撤銷 (081年04月23日 建一字 第20400號) |
新境界國際有限公司 統一編號: 04294463 | 狀態: 解散 (089年01月07日 建商二字 第89251117號) |
立國工商企業有限公司 統一編號: 04296602 | 負責人: 魯治萍 | 狀態: 核准設立 |
千通遊覽有限公司 統一編號: 04301725 | 負責人: 張素芬 | 狀態: 核准設立 |
威盟企業有限公司 統一編號: 04352759 | 狀態: 廢止 (092年10月17日 府建商字 第09216040400號) |
萬春實業股份有限公司 統一編號: 04356185 | 負責人: 吳德偉 | 狀態: 核准設立 |
台灣中道音響股份有限公司 統一編號: 04358254 | 負責人: 吳恭全 | 狀態: 核准設立 |
雅威室內設計裝修有限公司 統一編號: 04393132 | 負責人: 汪冠洲 | 狀態: 核准設立 |
申益有限公司 統一編號: 04396525 | 狀態: 廢止 (099年07月28日 府產業商字 第09937242700號) |
[ 更多 臺北市大安區和平東路 地址的商工登記... ]