康城企業社
康城企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 88520300 |
登記地址 | 臺中市大里區東興里大德街47號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 大里區 東興里 大德街 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2021-11-08 |
變更日期 | 2023-02-03 |
資本額總額 | 230,000元 |
負責人或代表人 | 楊國隆 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120861529) |
登記種類 | 商業登記 |
康城企業社的簡介
康城企業社位於臺中市大里區,營業登記地址:臺中市大里區東興里大德街47號1樓,康城企業社的統一編號:88520300,康城企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:230,000元,成立時間於2021-11-08登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1120861529)。
飼料零售業 ■ 食品什貨、飲料零售業 ■ 菸酒零售業 ■ 酒精零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
康城企業社財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
472999,未分類其他食品、飲料及菸草製品零售
康城企業社經濟部商業司登記所營事業項目
F203010,食品什貨、飲料零售業,F203020,菸酒零售業,F206020,日常用品零售業,F201010,農產品零售業,F201030,水產品零售業
康城企業社的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 110年11月商業設立登記清單2021-11-08 | 康城企業社 | 楊國隆 | 230000 | 獨資 | 1108620792 | 臺中市大里區東興里大德街47號1樓 |
■ 記錄於 112年02月商業歇業登記清單2023-02-03 | 康城企業社 | 楊國隆 | 230000 | 獨資 | 1120861529 | 臺中市大里區東興里大德街47號1樓 |
■ 記錄於 110年11月商業設立登記清單設立日期: 2021-11-08 | 商業名稱: 康城企業社 | 負責人: 楊國隆 | 資本額: 230000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1108620792 | 商業所在地: 臺中市大里區東興里大德街47號1樓 |
■ 記錄於 112年02月商業歇業登記清單變更日期: 2023-02-03 | 商業名稱: 康城企業社 | 負責人: 楊國隆 | 資本額: 230000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1120861529 | 商業所在地: 臺中市大里區東興里大德街47號1樓 |
同姓名董監事 楊國隆 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 董監事資料集 楊國隆)楊國隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾礎國際設計諮詢顧問有限公司 | 統一編號: 54320304 |
楊國隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 廷帛企業有限公司 | 統一編號: 12751189 |
楊國隆 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1710 | 所代表法人: | 新泰豐工業股份有限公司 | 統一編號: 51752708 |
楊國隆 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 美助紡織股份有限公司 | 統一編號: 56689022 |
楊國隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 群島整合行銷有限公司 | 統一編號: 83778842 |
楊國隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 台集實業有限公司 | 統一編號: 86306156 |
楊國隆 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 輝宙企業有限公司 | 統一編號: 89815746 |
楊國隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 喬立斯有限公司 | 統一編號: 90675650 |
楊國隆職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾礎國際設計諮詢顧問有限公司 | 統一編號: 54320304 |
楊國隆職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 廷帛企業有限公司 | 統一編號: 12751189 |
楊國隆職稱: 董事長 | 持有股份數: 1710 | 所代表法人: | 新泰豐工業股份有限公司 | 統一編號: 51752708 |
楊國隆職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 美助紡織股份有限公司 | 統一編號: 56689022 |
楊國隆職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 群島整合行銷有限公司 | 統一編號: 83778842 |
楊國隆職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 台集實業有限公司 | 統一編號: 86306156 |
楊國隆職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 輝宙企業有限公司 | 統一編號: 89815746 |
楊國隆職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 喬立斯有限公司 | 統一編號: 90675650 |
[ 搜尋 楊國隆 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 楊國隆 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 楊國隆)楊國隆 | 公司名稱: 阡裕興業有限公司 | 到職日期: 0790917 | 統一編號: 23855339 |
楊國隆公司名稱: 阡裕興業有限公司 | 到職日期: 0790917 | 統一編號: 23855339 |
[ 搜尋 楊國隆 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 楊國隆 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 楊國隆)【中市圖沙鹿深波分館】展覽—弘龍遊藝.弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系師生聯展 | (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【中市圖沙鹿深波分館】展覽—弘龍遊藝.弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系師生聯展 | (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
楊國隆建築師事務所 | OID: 2.16.886.110.90003.104627 | 電話: 02-27846066 | 地址: 台北市大安區仁愛路四段300巷35弄5號 | DN: o=楊國隆建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
楊國隆建築師事務所 | 事務所所在地: 台北市信義區松仁路228巷7弄2號 | 建築師姓名: 楊國隆 | 開業證號: 工師業字第B002269號 @ 建築師開業登記資訊 |
楊國隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾礎國際設計諮詢顧問有限公司 | 統一編號: 54320304 @ 董監事資料集 |
行政違序調查法制之研究-兼論查處非法居停留外國人之相關程序 | 作者: 楊國隆 | 指導教授: 許義寶 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): | 系所名稱: 法律學研究所 | 學校名稱: 中央警察大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
楊國隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 廷帛企業有限公司 | 統一編號: 12751189 @ 董監事資料集 |
楊國隆 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1710 | 所代表法人: | 新泰豐工業股份有限公司 | 統一編號: 51752708 @ 董監事資料集 |
【中市圖沙鹿深波分館】展覽—弘龍遊藝.弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系師生聯展(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【中市圖沙鹿深波分館】展覽—弘龍遊藝.弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系師生聯展(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
楊國隆建築師事務所OID: 2.16.886.110.90003.104627 | 電話: 02-27846066 | 地址: 台北市大安區仁愛路四段300巷35弄5號 | DN: o=楊國隆建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
楊國隆建築師事務所事務所所在地: 台北市信義區松仁路228巷7弄2號 | 建築師姓名: 楊國隆 | 開業證號: 工師業字第B002269號 @ 建築師開業登記資訊 |
楊國隆職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾礎國際設計諮詢顧問有限公司 | 統一編號: 54320304 @ 董監事資料集 |
行政違序調查法制之研究-兼論查處非法居停留外國人之相關程序作者: 楊國隆 | 指導教授: 許義寶 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): | 系所名稱: 法律學研究所 | 學校名稱: 中央警察大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
楊國隆職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 廷帛企業有限公司 | 統一編號: 12751189 @ 董監事資料集 |
楊國隆職稱: 董事長 | 持有股份數: 1710 | 所代表法人: | 新泰豐工業股份有限公司 | 統一編號: 51752708 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 楊國隆 開放資料... ]
康城企業社的地圖
康城企業社的地址位於
臺中市大里區東興里大德街47號1樓開啟Google地圖視窗康城企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
原佑螺絲企業社 統一編號: 84029396 | 郭桂花 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110877137) | 臺中市大里區祥興里立德東街17號一樓 |
康城企業社 統一編號: 88520300 | 楊國隆 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120861529) | 臺中市大里區東興里大德街47號1樓 |
凱能醫療器材有限公司 統一編號: 89346097 | 鍾金松 | 核准設立 | 臺中市大里區東興里大德街79號、81號1樓 |
晶銓股份有限公司 統一編號: 90142775 | 王緯晨 | 核准設立 | 臺中市大里區東興里大德街20號2樓 |
睿陽裝潢工程行 統一編號: 93354941 | 黃建舜 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市大里區立德東街22巷2號 |
桓得企業社 統一編號: 93427923 | 陳錠委 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市大里區東興里大德街16號7樓 |
愛鄰家商行 統一編號: 94457754 | 曾柏霖 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市大里區東興里大德街58號1樓 |
壹玖玖壹商行 統一編號: 94555517 | 蕭淑櫻 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市大里區東興里大德街8號1樓 |
詮惟營造股份有限公司 統一編號: 97220732 | 張育憬 | 核准設立 | 臺中市大里區大德街47號1樓 |
大和藥局 統一編號: 97534023 | 臺中市大里區祥興里立德東街6號 |
原佑螺絲企業社 統一編號: 84029396 | 負責人: 郭桂花 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110877137) |
康城企業社 統一編號: 88520300 | 負責人: 楊國隆 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120861529) |
凱能醫療器材有限公司 統一編號: 89346097 | 負責人: 鍾金松 | 狀態: 核准設立 |
晶銓股份有限公司 統一編號: 90142775 | 負責人: 王緯晨 | 狀態: 核准設立 |
睿陽裝潢工程行 統一編號: 93354941 | 負責人: 黃建舜 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
桓得企業社 統一編號: 93427923 | 負責人: 陳錠委 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
愛鄰家商行 統一編號: 94457754 | 負責人: 曾柏霖 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
壹玖玖壹商行 統一編號: 94555517 | 負責人: 蕭淑櫻 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
詮惟營造股份有限公司 統一編號: 97220732 | 負責人: 張育憬 | 狀態: 核准設立 |
大和藥局 統一編號: 97534023 |
[ 更多 臺中市大里區東興里大德街 地址的商工登記... ]