順明企業行
順明企業行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 10215846 |
登記地址 | 高雄市小港區宏光街349之1號3樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 小港區 山明里 宏光街 |
登記機關 | 高雄市政府 |
設立日期 | 2008-04-01 |
變更日期 | 2022-05-09 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 吳淑真 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161002500) |
登記種類 | 商業登記 |
順明企業行的簡介
順明企業行位於高雄市小港區,營業登記地址:高雄市小港區山明里宏光街349之1號3樓,順明企業行的統一編號:10215846,順明企業行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2008-03-27登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161002500)。
室內裝潢業 ■ 門窗安裝工程業 ■ 室內輕鋼架工程業 ■ 玻璃安裝工程業 ■ 室內裝修業 ■ 廚具、衛浴設備安裝工程業 ■ 油漆工程業 ■ 防蝕、防銹工程業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
順明企業行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
434013,房屋設備安裝工程
順明企業行經濟部商業司登記所營事業項目
E801020,門窗安裝工程業,本案營業場所僅限於地面建築物之第貳層僅限辦公室使用,不得另作其他用途
順明企業行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 111年05月商業變更登記清單2022-05-09 | 順明企業行 | 吳淑真 | 200000 | 獨資 | 11161002500 | 高雄市小港區宏光街349之1號3樓 |
■ 記錄於 111年05月商業變更登記清單變更日期: 2022-05-09 | 商業名稱: 順明企業行 | 負責人: 吳淑真 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 11161002500 | 商業所在地: 高雄市小港區宏光街349之1號3樓 |
同姓名董監事 吳淑真 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳淑真)吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 富水產業股份有限公司 | 統一編號: 31149864 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 戲蛙科技股份有限公司 | 統一編號: 42633301 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鎧握興業有限公司 | 統一編號: 42732323 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 家家環保清潔事業有限公司 | 統一編號: 45892961 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 鎰昌洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 47302218 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 躍林企業股份有限公司 | 統一編號: 52306256 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 富水產業股份有限公司 | 統一編號: 31149864 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 戲蛙科技股份有限公司 | 統一編號: 42633301 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鎧握興業有限公司 | 統一編號: 42732323 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 家家環保清潔事業有限公司 | 統一編號: 45892961 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 鎰昌洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 47302218 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 躍林企業股份有限公司 | 統一編號: 52306256 |
[ 搜尋 吳淑真 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳淑真 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳淑真)吳淑真 | 公司名稱: 馥裕商旅股份有限公司 | 到職日期: 1130320 | 統一編號: 52506698 |
卓吳淑真 | 公司名稱: 國雅實業廠股份有限公司 | 到職日期: 0930418 | 統一編號: 73687219 |
吳淑真公司名稱: 馥裕商旅股份有限公司 | 到職日期: 1130320 | 統一編號: 52506698 |
卓吳淑真公司名稱: 國雅實業廠股份有限公司 | 到職日期: 0930418 | 統一編號: 73687219 |
[ 搜尋 吳淑真 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
名稱 順明企業行 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 順明企業行)順明企業行 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 36414068 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區兔坑里13鄰石雲路50號 @ 登記工廠名錄 |
順明企業行主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 36414068 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區兔坑里13鄰石雲路50號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋 順明企業行 開放資料... ]
姓名 吳淑真 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳淑真)藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
丰盛儲物管理顧問有限公司 | 公司統編: 83588168 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 設立核准日期: 20200610 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 電話: 0910233849 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、大漿果、小漿果、柑桔、其他 | 證書效期: 2025/03/13 | 新北市雙溪區平林里6鄰外平林25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 @ 董監事資料集 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
丰盛儲物管理顧問有限公司公司統編: 83588168 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 設立核准日期: 20200610 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 @ 董監事資料集 |
吳淑真電話: 0910233849 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、大漿果、小漿果、柑桔、其他 | 證書效期: 2025/03/13 | 新北市雙溪區平林里6鄰外平林25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 @ 董監事資料集 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 @ 董監事資料集 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳淑真 開放資料... ]
順明企業行的地圖
順明企業行的地址位於
高雄市小港區山明里宏光街349之1號3樓開啟Google地圖視窗順明企業行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
玟字行銷工作室 統一編號: 85486721 | 王若嫚 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960364700) | 高雄市小港區宏光街345號5樓 |
禮拜天創意茶飲 統一編號: 85492364 | 黃佳君 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11061050800) | 高雄市小港區宏光街438之1號1樓 |
韓僑國民食堂 統一編號: 85494969 | 譚培利 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 高雄市小港區宏光街331號 |
宏光停車場 統一編號: 85544150 | 高雄市小港區泰山里宏明段340-1、340-2號號(宏文路、宏光街口) | ||
群響工程企業有限公司 統一編號: 89763780 | 解散 (文號: 2003-8-19 建二公字 第05740801號) | 高雄市小港區山明里十九鄰宏光街466之5號3樓 | |
瓦伍有限公司 統一編號: 90685284 | 劉育瑞 | 核准設立 | 高雄市小港區宏光街334號2樓 |
宇耀實業有限公司 統一編號: 91059113 | 林梓翔 | 核准設立 | 高雄市小港區宏光街330號3樓 |
長齊商號 統一編號: 93969428 | 王月卿 | 歇業 - 獨資 | 高雄市小港區山明里宏光街451號 |
金立益工程行 統一編號: 94586997 | 沈家玲 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市小港區宏光街436號一樓 |
藝歆商行 統一編號: 94591582 | 翁藝庭 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市小港區宏光街345號3樓 |
玟字行銷工作室 統一編號: 85486721 | 負責人: 王若嫚 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960364700) |
禮拜天創意茶飲 統一編號: 85492364 | 負責人: 黃佳君 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11061050800) |
韓僑國民食堂 統一編號: 85494969 | 負責人: 譚培利 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
宏光停車場 統一編號: 85544150 |
群響工程企業有限公司 統一編號: 89763780 | 狀態: 解散 (文號: 2003-8-19 建二公字 第05740801號) |
瓦伍有限公司 統一編號: 90685284 | 負責人: 劉育瑞 | 狀態: 核准設立 |
宇耀實業有限公司 統一編號: 91059113 | 負責人: 林梓翔 | 狀態: 核准設立 |
長齊商號 統一編號: 93969428 | 負責人: 王月卿 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
金立益工程行 統一編號: 94586997 | 負責人: 沈家玲 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
藝歆商行 統一編號: 94591582 | 負責人: 翁藝庭 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 高雄市小港區山明里宏光街 地址的商工登記... ]